Resolución de 15 de agosto de 1984, de la Universidad de Murcia, por la que se hacen públicos los nombramientos de 12 funcionarios de la escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de carrera de dicho Organismo autónomo.
Orden de 23 de agosto de 1984 por la que se dispone el cese como Subdirector general Jefe del Servicio de Seguridad Aeroportuaria del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales de don Mario Santa-Cruz Senabre.
Orden de 23 de agosto de 1984 por la que se dispone el cese como Subdirector general de Infraestructura del Transporte Aéreo de don Juan San Nicolás Santamaría.
Orden de 23 de agosto de 1984 por la que se nombra Director provincial del Departamento en Granada a don José Fernández Prado.
Orden de 24 de agosto de 1984 por la que se dispone nombrar Subdirector general de Infraestructura del Transporte Aéreo a don Manuel Crescente Jorge Hernández.
Orden de 24 de agosto de 1984 por la que se dispone nombrar Subdirector general Jefe del Servicio de Seguridad Aeroportuaria del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales a don Juan San Nicolás Santamaría.
Orden de 6 de septiembre de 1984 por la que se nombra a don Vicente López-Perea Lloveras Consejero del Instituto de Estudios de Transportes y Comunicaciones, en representación de la Junta de Galicia.
Orden de 23 de julio de 1984 por la que se otorgan nombramientos en propiedad para Secretarías de segunda categoría de Administración Local.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid