Real Decreto 2213/1984, de 17 de diciembre, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Asuntos Exteriores se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de la Presidencia.
Orden de 10 de diciembre de 1984 conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Economia y Hacienda por la que se aplican los beneficios de la amnistía a funcionarios de la Generalidad de Cataluña.
Resolución de 27 de noviembre de 1984, de la Dirección General de la Función Pública, sobre integración en la Escala a extinguir de Técnicos de Administración de la AISS de don José Andrade Paz.
Real Decreto 2214/1984, de 13 de diciembre, por el que se dispone que el Almirante don Juan Carlos Muñoz- Delgado y Pinto, en situación de Reserva Activa, cese en el cargo de Presidente del Tribunal Marítimo Central.
Real Decreto 2215/1984, de 13 de diciembre, por el que se dispone que el Vicealmirante don Juan Antonio Samalea Pérez, en situación de Reserva Activa, cese como Representante de la Delegación de Acción Social en la Armada en la Zona Marítima del Estrecho.
Real Decreto 2116/1984, de 13 de diciembre, por el que se nombra Representante de la Delegación de Acción Social en la Armada en la Zona Marítima del Estrecho al General de Brigada de Infantería de Marina don Pedro Galiana Garmilla.
Real Decreto 2117/1984, de 13 de diciembre, por el que se nombra Presidente del Tribunal Marítimo Central al Almirante don Hermenegildo Franco González-Llanos.
Real Decreto 2118/1984, de 13 de diciembre, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Contralmirante Ingeniero don Pascual O'Dogherty Sánchez.
Orden de 4 de diciembre de 1984 por la que se nombra Director de Educación y Ciencia de Melilla a doña Myrian Couvidat Suder.
Orden de 7 de diciembre de 1984 por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en la disciplina de «Análisis químico aplicado y Bromatología» (Facultad de Farmacia) a las señoras que se citan, en virtud de recurso-oposición libre.
Resolución de 3 de diciembre de 1984, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesores titulares de Universidades a los señores que se citan, en virtud de pruebas de idoneidad y en el área de «Estomatología».
Resolución de 3 de diciembre de 1984, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a los señores que se citan, en virtud de pruebas de idoneidad y en el área de «Derecho del trabajo y de la Seguridad Social».
Resolución de 4 de diciembre de 1984, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a los señores que se citan, en virtud de pruebas de idoneidad y en el área de «Expresión gráfica arquitectónica».
Resolución de 5 de diciembre de 1984, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a los señores que se citan, en virtud de pruebas de idoneidad y en el área de «Estratigrafía».
Resolución de 5 de diciembre de 1984, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a los señores que se citan, en virtud de pruebas de idoneidad y en el área de «Derecho-romano».
Resolución de 5 de diciembre de 1984, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesores titulares de Universidad a los señores que se citan, en virtud de pruebas de idoneidad y en el área de «Farmacia y Tecnología farmacéutica».
Orden de 13 de diciembre de 1984 por la que se dispone que don Miguel Isidro Garcia Gómez cese de desempeñar las funciones de Director provincial del Departamento en Guadalajara.
Resolución de 15 de noviembre de 1984, de la Dirección General de Administración Local, por la que se dispone la publicación del Escalafón de Secretarios de tercera categoría de Administración Local, totalizado al 30 de septiembre de 1984.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid