Orden de 23 de enero de 1985 por la que se adjudican destinos en la Generalidad de Cataluña a don Ismael Dámaso del Rosario y a don Antonio Seguí Parpal.
Orden de 23 de enero de 1985 por la que se adjudican destinos en la Junta de Extremadura a don Rafael Recio Basanta y a don Joaquín Flores González.
Orden de 23 de enero de 1985 por la que se resuelve parcialmente concurso especial convocado por Orden de 30 de abril de 1984 para la Generalidad de Cataluña.
Orden de 21 de enero de 1985 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José Luis López Schümmer.
Orden de 21 de enero de 1985 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Evaristo Ron Vilas.
Orden de 21 de enero de 1985 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don José María Ullrich y Rojas.
Orden de 21 de enero de 1985 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Carlos Manuel de Benavides Salas.
Orden de 21 de enero de 1985 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Marcelino Fernández Diez.
Orden de 21 de enero de 1985 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Jaime Martínez de Orense y de Arenzana.
Orden de 21 de enero de 1985 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Juan Manuel de la Vega Gómez-Acebo.
Real Decreto 110/1985, de 26 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Ministro Togado de la Armada don José Luis de Azcárraga y Bustamante.
Real Decreto 111/1985, de 26 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Contralmirante don Juan Reina Carvajal.
Real Decreto 112/1985, de 28 de enero, por el que se dispone el cese en el cargo de Subinspector de Tropas y Servicios de la Segunda Región Militar del General de División del Ejército don Angel Guerras Gallego.
Real Decreto 113/1985, de 28 de enero, por el que se destina a la Escuela Superior del Ejército al General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Macario Lera Miguel.
Real Decreto 114/1985, de 28 de enero, por el que se designa para el mando de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa y Presidente de la Junta Regional de Contratación de la Segunda Región Militar, Región Militar Sur, al General Intendente del Ejército don Rafael de la Torre Pericás.
Real Decreto 115/1985, de 28 de enero, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Teniente General del Ejército don José Aramburu Topete.
Orden de 21 de diciembre de 1984 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica de diversas cátedras, en las Escuelas Superiores de la Marina Civil de Barcelona, Cádiz y Bilbao, a los aspirantes que han superado las pruebas convocadas por Orden de 15 de enero de 1982.
Resolución de 3 de diciembre de 1984, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionario de carrera a don José Manuel Rodríguez Antequera, procedente de Cartero Rural.
Resolución de 3 de diciembre de 1984, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionario de carrera a don Santiago Aguilera García, procedente de Cartero Rural.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid