Orden de 8 de febrero de 1985 por la que se elevan a definitivas las relaciones de los anexos de la Orden de 10 de diciembre de 1984 por la que aplican los beneficios de la amnistía a funcionarios de la Generalidad de Cataluña.
Resolución de 5 de febrero de 1985, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se acuerda nombrar a los Auxiliares de la Administración de Justicia que se relacionan para las vacantes que se citan.
Real Decreto 163/1985, de 7 de febrero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXII y Gobernador militar de la plaza y provincia de Cádiz al General de Brigada de Infantería don Rafael Cantarell Fontcuberta.
Real Decreto 164/1985, de 7 de febrero, por el que se nombra Jefe de los Servicios de Intervención de la Primera Región Militar al General Interventor del Ejército don Hermenegildo Montero Fernández.
Real Decreto 165/1985, de 7 de febrero, por el que se nombra segundo Jefe de la Intervención General del Ejército al General Interventor del Ejército don Luis Sagardía Menéndez.
Real Decreto 166/1985, de 7 de febrero, por el que se nombra Jefe de la Sección de Propiedades de la Dirección de Infraestructura del Mando Superior de Apoyo Logístico del Ejército al General de Brigada de Ingenieros don Carlos Gil Muñoz.
Real Decreto 167/1985, de 7 de febrero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería Motorizada XXIII y Gobernador militar de la plaza y provincia de Almería al General de Brigada de Infantería don Juan Manuel de Simón Román.
Orden 360/90005/1985, de 7 de febrero, por la que se nombra Representante regional del Consejo Superior de Acción Social de la Segunda Región Militar, Región Militar Sur, al General de Brigada de Artillería don Cándido García Suárez.
Resolución de 26 de diciembre de 1984, de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar, por la que se nombra funcionario de carrera de la Escala de Delineantes al opositor que ha superado las pruebas selectivas de la oposición, turno restringido, convocada por Resolución de 22 de junio de 1982 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto).
Orden de 31 de enero de 1985 por la que se dispone el cese de don Vicente Selma Ramos como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia.
Orden de 31 de enero de 1985 por la que se dispone el cese de don José Fuentes Conesa como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Albacete.
Orden de 11 de febrero de 1985 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Fernández de la Cruz Gallardo como Director del Departamento de Administración de la Junta de Energía Nuclear, con nivel de Subdirector general.
Orden de 11 de febrero de 1985 por la que se dispone el cese de don Gumersindo Moreno González como Subdirector general de Control e Inspección.
Orden de 11 de febrero de 1985 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Francisco Javier Rey del Castillo como Subdirector general de Ordenación Funcional.
Orden de 11 de febrero de 1985 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don José María Carro Ramos como Subdirector general de Planificación Territorial.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid