Real Decreto 196/1985, de 13 de febrero, por el que se dispone que don Miguel Angel Carriedo Mompín cese en el cargo de Director general de Relaciones Culturales
Real Decreto 197/1985, de 13 de febrero, por el que se dispone que don Francisco Javier Oyarzun Iñarra cese en el cargo de Embajador de España en la República Islámica de Irán.
Real Decreto 198/1985, de 13 de febrero, por el que se dispone que don Juan Luis Pan de Soraluce y Olmos, Conde de San Román, cese en el cargo de Embajador de España en Austria.
Real Decreto 199/1985, de 13 de febrero, por el que se dispone que don Adolfo Martín-Gamero y González-Posada, cese en el cargo de Embajador de Españaen Suiza.
Real Decreto 200/1985, de 13 de febrero, por el que se dispone que don José Luis Pardos Pérez cese en el cargo de Director general de Cooperación Técnica Internacional.
Real Decreto 201/1985, de 13 de febrero, por el que se dispone que don Salvador Bermúdez de Castro y Bernales cese en el cargo de Director de la Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial.
Real Decreto 202/1985, de 13 de febrero, por el que se designa Embajador de España en Canadá a don Francisco Javier Oyarzun Iñarra.
Real Decreto 203/1985, de 13 de febrero, por el que se designa Embajador de España en Suiza a don Juan Luis Pan de Soraluce y Olmos, Conde de San Román.
Real Decreto 204/1985, de 13 de febrero, por el que se designa Embajador Delegado Permanente de España en la UNESCO a don Miguel Angel Carriedo Mompín.
Orden de 14 de diciembre de 1984 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, en las especialidades de Criminología, Psicología, Psiquiatría, Pedagogía y Sociología.
Real Decreto 205/1985, de 8 de febrero, por el que se dispone pase al grupo B el Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire don Jesús Bengoechea Baamonde.
Real Decreto 206/1985, de 11 de febrero, por el que se nombra Jefe de la Brigada de Infantería de Alta Montaña, al General de Brigada de Infantería, don José Alesón Fernández.
Orden de 10 de enero de 1985 por la que se dispone que don José Luis Fernández López cause baja en el Cuerpo de profesores Titulares de Escuelas Universitarias a partir del 18 de septiembre de 1984.
Orden de 30 de enero de 1985 por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en la de Granada, a don José Ramón Gago Bohórquez, para la plaza de «Historia de la Ciencia» (Facultad de Ciencias).
Orden de 5 de febrero de 1985 por la que se dispone el nombramiento de don Macario Martínez Alonso, como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Gerona.
Real Orden de 1 de febrero de 1985 por la que se declara jubilado forzoso, por cumplir la edad reglamentaria, a don Enrique Valdés Solís Villabella, Juez de Ascenso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid