Real Decreto 779/1985, de 29 de mayo, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Obras Públicas y Urbanismo.
Orden de 22 de mayo de 1985 por la que se destina al personal relacionado en los anexos I y II de esta Orden a las Comunidades Autónomas de Cataluña, Cantabria, Asturias, Andalucía, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias, así como del Ministerio de Economía y Hacienda e Instituto Nacional de Empleo.
Real Decreto 780/1985, de 25 de mayo, por el que se destina a la Escuela Superior del Ejército al General de Brigada de Infanteria, Diplomado de Estado Mayor, don José Uxó Palasi.
Real Decreto 781/1985, de 25 de mayo, por el que se nombra Jefe de la División de Infantería Mecanizada «Maestrazgo» número 3 al General de División del Ejército don José del Pozo Pérez.
Real Decreto 782/1985, de 29 de mayo, por el que se dispone el pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del Teniente General del Ejército don Manuel Vallespín González-Valdés.
Resolución de 6 de mayo de 1985, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se nombra funcionarios de carrera en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Oficiales.
Orden de 17 de mayo de 1985 por la que se dispone el cese de don Ramón Vázquez Graña como Subdirector general de Recursos y Supervisión.
Orden de 17 de mayo de 1985 por la que se dispone el cese de don Germán Porras Olalla como Subdirector general del Libro.
Orden de 17 de mayo de 1985 por la que se dispone el cese de don Esteban de la Puente García como Subdirector general de Ediciones Sonoras y Audiovisuales.
Orden de 17 de mayo de 1985 por la que se dispone el cese de doña Alicia Girón García como Subdirectora general de Bibliotecas.
Orden de 17 de mayo de 1985 por la que se dispone el cese de doña Isabel Vázquez Alvarez como Subdirectora general de Ordenación de Música y Teatro.
Orden de 20 de mayo de 1985 por la que se dispone el cese de don Ramón Gómez de la Cuesta como Oficial Mayor del Departamento.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid