Resolución de 14 de junio de 1985, de la Secretaría Técnica de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se declara jubilado, por cumplimiento de la edad reglamentaria, a don Daniel Laquintana Bilbao, oficial de la Administración de Justicia en situación de excedencia voluntaria.
Real Decreto 1147/1985, de 11 de julio, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General de División del Ejército don Emilio Urrutia Gracia.
Real Decreto 1148/1985, de 11 de julio, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del Vicealmirante don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta.
Real Decreto 1149/1985, de 11 de julio, por el que se dispone que el Contralmirante Ingeniero don Remigio Díez Davó pase a la situación de «Supernumerario. Destino de Interés Militar».
Resolución de 9 de julio de 1985, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra a don Miguel Angel Iriso Iribarren Director provincial de Economía y Comercio en San Sebastián.
Orden de 5 de junio de 1985 por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto a los opositores que han superado las fases del concurso-oposición libre convocado por Orden de 1 de junio de 1983.
Orden de 1 de julio de 1985 por la que se destina a la Universidad de Oviedo al Profesor titular don Manuel Alfonso Villa Vigil.
Orden de 1 de julio de 1985 por la que se resuelve el concurso de traslado entre Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, convocado por Orden de 18 de diciembre de 1984.
Orden de 1 de julio de 1985 por la que se resuelve el concurso de traslados entre Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, convocado por Orden de 18 de diciembre de 1984.
Orden de 4 de julio de 1985 por la que se dispone el nombramiento de don José de Llobet Collado como Subdirector general de Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos de la Seguridad Social en la Dirección General de Personal.
Orden de 10 de julio de 1985 por la que se dispone el cese de don Vicente Mora González como Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.
Orden de 10 de julio de 1985 por la que se nombra a don Vicente Mora González Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid.
Real Decreto 1150/1985, de 10 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Enric Homs Martínez como Jefe del Gabinete Técnico del Ministro de Industria y Energía.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid