Orden de 9 de julio de 1985 por la que se integra a doña María Teresa Pérez Sendino en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Orden de 9 de julio de 1985 por la que se integra a doña Elisa Romero Sebastián en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Resolución de 25 de julio de 1985, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone el cese de don José Antonio Vera de la Cuesta como Inspector general de Servicios de la Administración Pública.
Resolución de 15 de julio de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila a don Miguel Angel Herrán y de las Pozas, Registrador de la Propiedad de Málaga, número 1-I, por haber cumplido la edad reglamentaria.
Resolución de 15 de julio de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se jubila al Notario de Santander, don José Antonio Olascoaga y Goitia, por haber cumplido la edad reglamentaria de setenta y cinco años.
Real Decreto 1362/1985, de 2 de agosto, por el que se nombra Jefe del Grupo Aeronaval de la Flota al Contralmirante don José Antonio Benítez Carrasco.
Real Decreto 1363/1985, de 2 de agosto, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho al Contralmirante don Jaime de Inclán y Giraldo.
Real Decreto 1364/1985, de 2 de agosto, por el que pasan a la situación de Segunda Reserva los Oficiales Generales que se relacionan, cesando en la situación de Reserva Activa, y en el cargo que actualmente ocupa, en su caso.
Real Decreto 1365/1985, de 5 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación de Segunda Reserva del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Julio Martín-Pintado Ureña.
Real Decreto 1366/1985, de 6 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Recio Figueiras.
Real Decreto 1367/1985, de 1 de agosto, por el que se nombran Consejeros del Banco de España a don Enrique Fuentes Quintana y a don Manuel Olivencia Ruiz.
Orden de 9 de julio de 1985 sobre declaración de caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de la plaza de Barcelona, por fallecimiento, de don José Pamies Miranda.
Orden de 22 de abril de 1985 por la que se concede el empleo honorífico de Capitán al Teniente, retirado, del Cuerpo de Policía Nacional don Antonio Alvarez Martín.
Orden de 25 de junio de 1985 por la que se concede el empleo honorífico de Brigada al Sargento 1.º retirado, del Cuerpo de Policía Nacional don Pedro Gómez Maqueda.
Orden de 23 de julio de 1985 por la que se adscriben a los funcionarios docentes de las diversas Escalas a los puestos de trabajo existentes en los Centros transferidos al Ministerio de Educación y Ciencia por el Real Decreto 2734/1983.
Resolución de 31 de julio de 1985, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adjudican destinos provisionales a los Profesores agregados de Bachillerato, incluidos en los anexos III y IV de la Orden de 5 de julio de 1985, que resolvía el concurso de traslados entre Profesores agregados de Bachillerato.
Orden de 16 de julio de 1985 por la que se dispone el nombramiento de don Jesús Barroso Barrero como Subdirector general de Estudios Socioeconómicos en la Secretaría General Técnica del Departamento.
Orden de 1 de agosto de 1985 por la que se resuelve concurso de provisión normal entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, convocado por Orden de 20 de junio de 1985, y se declaran desiertas algunas de las vacantes.
Resolución de 16 de julio de 1985, de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, por la que se hace pública la renuncia a la condición de funcionario de doña Caridad González García del Real.
Acuerdo de 30 de julio de 1985, de la Comisión Permanente, por el que se nombran Secretarios de la Administración de Justicia, de tercera categoría, a los aspirantes procedentes del turno restringido I, aprobados en las oposiciones convocadas por Acuerdo de 26 de julio de 1984.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid