Corrección de errores del Real Decreto 1882/1985, de 16 de octubre, por el se nombran Vocales del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Senado.
Real Decreto 1907/1985, de 16 de octubre, por el que se dispone el cese de don Jorge del Pino y Moreno como Embajador de España en los Países Bajos.
Real Decreto 1908/1985, de 16 de octubre, por el que se designa a don Fernando Schwartz Girón Embajador de España en los Países Bajos.
Real Decreto 1909/1985, de 3 de octubre, por el que se dispone el cese como Presidente del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don José Clavería Semente.
Real Decreto 1910/1985, de 18 de octubre, por el que se dispone el pase al grupo de Destino de Arma o Cuerpo, del Teniente General del Ejército don Ricardo Castillo del Río.
Real Decreto 1911/1985, de 18 de octubre, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa, del General de Brigada de Artillería don Jesús Yabar Pisón.
Resolución de 1 de octubre de 1985, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que cesa como Director territorial de Economía y Comercio en Murcia don Luis Alberto Cacho Quesada.
Resolución de 30 de septiembre de 1985, de la Dirección General de la Policía, por la que se dispone el pase a situación de retirado por inutilidad fisica del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.
Resolución de 3 de octubre de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se deja nulo y sin efecto el nombramiento de don José Rojas Muñoz como Profesor titular de Universidad.
Orden de 17 de octubre de 1985 por la que se nombra a doña Carmen Giménez Martín Directora del Centro Nacional de Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos.
Resolución de 16 de septiembre de 1985, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se publica la composición del Consejo Social.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid