Contenu non disponible en français
Corrección de errores del Real Decreto 1145/1985, de 19 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de laboratorios agrarios y de sanidad y producción animal.
Real Decreto 2358/1985, de 18 de diciembre, por el que se amplían los límites de emisión de Deuda del Estado interior y amortizable.
Orden de 19 de diciembre de 1985 sobre fijación del derecho compensatorio variable para la importación de productos sometidos a este régimen.
Orden de 19 de diciembre de 1985 sobre fijación del derecho regulador para la importación de productos sometidos a este régimen, excepto cereales.
Orden de 19 de diciembre de 1985 sobre fijación del derecho regulador para la importación de cereales.
Resolución de 11 de diciembre de 1985, de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, por la que se fijan los complementos específicos correspondientes a los puestos de trabajo del Instituto de Crédito Oficial.
Resolución de 11 de diciembre de 1985, de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de diciembre de 1985, que fija los complementos específicos correspondientes a los puestos de trabajo del Organismo autónomo Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Orden de 13 de diciembre de 1985 por la que se modifica la Orden de 27 de junio de 1985 que establece el pago de la leche en función de su composición y su calidad higiénica.
Resolución de 11 de diciembre de 1985, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la jubilación voluntaria al Notario de Orense don Luis Moure Mariño, por haber cumplido más de sesenta y cinco años.
Real Decreto 2359/1985, de 19 de diciembre, por el que se nombra Subinspector de Tropas y Servicios de la Quinta Región Militar, Región Militar «Pirenaica Occidental» y Gobernador militar de la plaza y provincia de Burgos, al General de División del Ejército, don Ramón Caminero García.
Real Decreto 2360/1985, de 19 de diciembre, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Juan Valverde Díaz, continuando como Director-Gerente de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
Real Decreto 2361/1985, de 19 de diciembre, por el que se dispone el pase a la situación de Segunda Reserva del Teniente General del Ejército don Luis Polanco Mejorada.
Orden de 11 de diciembre de 1985 por la que se dispone el cese de don Miguel Comenge Puig como Vicesecretario general técnico para Asuntos Económicos.
Resolución de 20 de noviembre de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombran Profesores del Cuerpo de Titulares de Universidad a los señores que se citan en virtud de pruebas de idoneidad, área de «Derecho Penal», según propuesta de la Comisión correspondiente, reunida en segunda convocatoria.
Orden de 4 de diciembre de 1985 por la que se dispone el nombramiento como Subdirector general de Administración Financiera del Departamento de don Santiago Corredor Durán.
Acuerdo de 4 de diciembre de 1985, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Fidel Cadenas Serrano, Juez Unipersonal Suplente del Tribunal Tutelar de Menores de Huesca.
Acuerdo de 4 de diciembre de 1985, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don José María Gómez Díaz Castroverde, Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid.
Acuerdo de 4 de diciembre de 1985, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María del Rosario Ornosa Fernández, Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Palma de Mallorca.
Resolución de 9 de diciembre de 1985, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios en prácticas de la Carrera Diplomática.
Resolución de 11 de diciembre de 1985, de la Subsecretaría, por la que se anuncian convocatorias para provisión de plazas vacantes de personal laboral de la Dirección General de Medios de Comunicación Social.
Resolución 431/39105/1985, de 6 de diciembre, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se hace pública la convocatoria de concurso-oposición para cubrir la única plaza de Práctico de número del puerto de San Sebastián de la Gomera, en primera convocatoria, para dicha plaza, entre personal de la Reserva Naval.
Resolución de 4 de diciembre de 1985, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer por el procedimiento de concurso-oposición de 77 plazas de Conductor en el Parque Móvil Ministerial de Madrid.
Resolución de 5 de diciembre de 1985, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para proveer por el procedimiento de concurso-oposición dos plazas de Oficial de tercera de Talleres, especialidad de Chapitas, en Zaragoza.
Resolución de 26 de noviembre de 1985, de las Direcciones Generales de Personal y Servicios, y de Enseñanzas Medias, conjuntamente, por la que se regula la fase de prácticas establecida en la Orden de 30 de marzo de 1985, por la que se convocaba concurso oposición libre para proveer plazas de Profesores agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Resolución de 26 de noviembre de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se ordena se inicie el procedimiento de revisión de oficio del acto administrativo de admisión a las pruebas de idoneidad, convocadas para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias de don Luis Díaz-Ambrona Bardají.
Resolución de 2 de diciembre de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se acepta propuesta de la Comisión de Pruebas de Idoneidad para acceder al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el Area 79-B, «Física», emitida con fecha 29 de octubre de 1985, declarando no aptos a doña Luisa Carlota Quesada Montoro y don José Ramón Vázquez Diaz.
Resolución de 12 de diciembre de 1985, de la Dirección General de Enseñanza Universitaria, por la que se nombran las Comisiones que han de juzgar concursos de varias Universidades.
Orden de 16 de diciembre de 1985 por la que se hacen públicas las relaciones definitivas de aprobados, según orden de puntuación obtenido en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional.
Resolución de 5 de diciembre de 1985, del Ayuntamiento de Premiá de Mar, referente a la convocatoria para proveer la plaza de Arquitecto Municipal.
Resolución de 6 de diciembre de 1985, del Cabildo Insular de El Hierro, referente a la oferta de empleo público y convocatoria.
Resolución de 12 de diciembre de 1985, del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, referente a la convocatoria para proveer la plaza de Sargento de la Policía Municipal.
Resolución de 5 de diciembre de 1985, de la Universidad de Zaragoza, por la que se hace pública la designación de las Comisiones que han de resolver los concursos a plazas de profesorado de esta Universidad, convocados por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 17 de julio de 1985.
Resolución de 6 de diciembre de 1985, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra los miembros que componen las Comisiones que han de juzgar los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.
Orden de 15 de noviembre de 1985 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso número 315/1981, interpuesto por don Alfredo Castrillo Gato.
Orden de 18 de noviembre de 1985 por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso número 312.791, interpuesto por don Eusebio Escolano Artiaga.
Orden de 26 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Comuna, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de azúcar y la exportación de frutas en almibar.
Orden de 26 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Hespérides, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de azúcar y la exportación de frutas en almíbar.
Orden de 27 de noviembre de 1985 por la que se modifica a la firma «Conductores Eléctricos Guerrero, Sociedad Anónima» (COGUESA), el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de alambre de cobre sin alear y policloruro de vinilo y la exportación de cables de telecomunicación y medida.
Orden de 27 de noviembre de 1985 por la que se prorroga a la firma «Mas Cosmetics, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de alcohol etílico sin desnaturalizar y la exportación de perfumería alcohólica.
Orden de 27 de noviembre de 1985 por la que se prorroga a la firma «Hilbest, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de fibras textiles artificiales discontinuas de fibrana viscosa y la exportación de hilos, tejidos y cordones de amianto.
Orden de 27 de noviembre de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada el 8 de junio de 1985, por la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo, número 24.979, interpuesto por «Promotora la Encarnación, Sociedad Anónima», por la Tasa por Licencia de Obras.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Industrias Videca, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de piña en su jugo, y la exportación de macedonia de frutas.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Industrias Videca, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de azúcar y la exportación de frutas en almíbar.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se prorroga y modifica a la firma «Calzados Florit, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de piel de anguila y la exportación de calzados.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se modifica a la firma «Extractos Vegetales, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de azúcar y la exportación de corteza de naranja confitada.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Aceites del Sur, Sociedad Limitada», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de aceites de maíz y girasol brutos y la exportación de aceites de maíz y girasol refinados.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se prorroga y modifica a la firma «C.P.C. España, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de maíz y la exportación de derivados del maíz.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Montara, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de azúcar y la exportación de licores.
Orden de 28 de noviembre de 1985 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 2 de abril de 1985, en el recurso contencioso-administrativo número 119/1983, interpuesto por don Rafael Marín Bañares, contra resolución de este Departamento.
Orden de 30 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Mecanismos Auxiliares Industriales, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias primas y la exportación de temporizadores, intermitentes, cables eléctricos y relés.
Orden de 30 de noviembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Ferg, Sociedad Limitada», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de barras de acero y la exportación de machos y cojinetes de roscas.
Orden de 2 de diciembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Eika, Sociedad Cooperativa», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, para la importación de fleje, hilo de resistencias, de conexiones, laca colorante, etc., y la exportación de resistencias calentadoras y placas.
Orden de 9 de diciembre de 1985 por la que se reconocen a las Empresas que se citan los beneficios tributarios establecidos en la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de Empresas.
Resolución de 26 de noviembre de 1985, del Instituto Nacional de Estadística, sobre el acuerdo de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística, por una parte, y por otra, el Centro de Información Estadística de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Cambios oficiales del día 19 de diciembre de 1985.
Orden de 12 de diciembre de 1985 por la que se atribuyen a la Empresa «Siv Española, Sociedad Anónima» (SIVESA), los beneficios que la Orden de 25 de noviembre de 1985 contempla a favor de la Empresa «Sociedad Italiana del Vidrio» (SIV).
Resolución de 11 de diciembre de 1985, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), por la que se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos que se citan afectados por las obras que se mencionan.
Anuncios de Audiencias, Tribunales, Juzgados y Requisitorias
Resolución de 11 de noviembre de 1985, de los Servicios Territoriales de Industria de Tarragona del Departamento de Industria y Energía, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita.
Resolución de 29 de noviembre de 1985, de los servicios de Industria de Barcelona del Departamento de Industria y Energía, por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración de utilidad pública en concreto de las instalaciones eléctricas que se citan.
Resolución de 3 de octubre de 1985, de la Dirección General de Industria de la Consejería de Trabajo. Industria y Comercio, por la que se hace publico el otorgamiento del permiso de investigación «La Fortuna», número 2.853 (0-1-0).
Subastas y concursos de obras y servicios
Otros anuncios oficiales
Anuncios particulares
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid