Orden de 18 de noviembre de 1985 por la que se integra a don Victorino Ayuso Fernández, don Celedonio Molina Fernández, don Carlos Vicente Villanueva de Castro y don José Ayuso Fernández en la Escala de Especialistas Técnicos y de Investigación de la Junta de Energia Nuclear.
Orden de 18 de noviembre de 1985 por la que se integra a don Marcos Melgar Pimentel, don Jesús Rivas Romero, doña Pilar Acedo Manteola, don Francisco Anegón Mitard y don Fernando Porriño Berenjena en la Escala Administrativa de Organismos autónomos.
Orden de 25 de noviembre de 1985 por la que se clasifica como funcionario de carrera de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don Bernardo Bacle González.
Orden de 25 de noviembre de 1985 por la que se integra a doña Encarnación Sánchez Moreno, doña María Jesús García Gallego, don Luis Rodríguez Barcenilla y doña Enedina Fernández Almarza en la Escala Administrativa de Organismos autónomos.
Resolución 432/39129/1985, de 12 de diciembre, del Director de Enseñanza Naval, por la que se nombran Cabos primeros Alumnos Músicos de la Armada al personal que se indica.
Orden de 16 de diciembre de 1985 por la que se dispone el cese como Secretario general del Gobierno Civil de Tarragona, de don Pedro Andújar Naval.
Resolución de 29 de noviembre de 1985, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Agustín Coletes Blanco Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa» de dicha Universidad.
Resolución de 2 de diciembre de 1985, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco José Alcaraz Ariza Profesor titular del área de conocimiento de «Biología Vegetal» de dicha Universidad.
Resolución de 3 de diciembre de 1985, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Joaquín Ataz López Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Civil» de dicha Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid