Orden de 9 de diciembre de 1985 por la que se integra a don Federico García García en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos.
Orden de 16 de diciembre de 1985 por la que se nombran funcionarios de la Escala independiente de Auxiliares de la Administración de Justicia de las Clínicas Médico-Forenses a los aspirantes que se mencionan.
Real Decreto 113/1986, de 24 de enero, por el que se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Miguel Molinero Fernández y se le nombra Director de Reclutamiento y Dotaciones.
Real Decreto 114/1986, de 24 de enero, por el que se dispone el cese como Jefe del Grupo Anfibio del Contralmirante don Manuel de la Puente Sicre.
Orden de 2 de enero de 1986 por la que se destina al Profesor titular de Universidad don Francisco Javier Zábalo Zabalegui a la Universidad de Sevilla.
Orden de 16 de enero de 1986 por la que se adscribe, con carácter definitivo, a los Institutos de Bachillerato Mixto número 3 de Alcorcón (Madrid), y Mixto número 4 de la misma localidad, al profesorado afectado por la creación del segundo de los Centros citados por desdoblamiento del primero.
Orden de 16 de enero de 1986 por la que se adscribe, con carácter definitivo, a los Institutos de Bachillerato Mixto número 4 «El Portillo» de Zaragoza, y Mixto número 14 de la misma localidad, al profesorado afectado por la creación del segundo de los Centros citados por desdoblamiento del primero.
Orden de 16 de enero de 1986 por la que se adscribe, con carácter definitivo, a los Institutos de Bachillerato «María Moliner» de Coslada (Madrid), y Mixto número 2 de la misma localidad, al profesorado afectado por la creación del segundo de los Centros citados por desdoblamiento del primero.
Orden de 16 de enero de 1986 por la que se adscribe, con carácter definitivo, a los Institutos de Bachillerato Mixto de Guardo (Palencia), y Mixto de Aguilar de Campoo (Palencia), al profesorado afectado por la creación del segundo de los Centros citados por desdoblamiento del primero.
Orden de 16 de enero de 1986 por la que se adscribe, con carácter definitivo, a los Institutos de Bachillerato «José de Churriguera» de Leganes (Madrid), y Mixto número 6 de la misma localidad, al profesorado afectado por la creación del segundo de los Centros citados por desdoblamiento del primero.
Resolución de 26 de diciembre de 1985, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombra Profesores titulares de Escuelas Universitarias en el área 172-B «Química».
Real Decreto 115/1986, de 24 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Julio González Sabat como Director general de la Pequeña y Mediana Industria.
Resolución de 16 de enero de 1986, de la Dirección General de Administración Local por la que se otorgan nombramientos interinos a favor de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y de la Escala de Secretarios de Ayuntamiento a extinguir.
Real Decreto 2651/1985, de 20 de diciembre, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida a don Juan Felipe Echeverría Maisterrena, Magistrado.
Real Decreto 2652/1985, de 20 de diciembre, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida a don Francisco Alberto Gutiérrez Moreno, Magistrado, Presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid.
Resolución de 2 de enero de 1986, del Ayuntamiento de San Roque, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 3 de enero de 1986, del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, por la que se nombra personal de esta Corporación.
Resolución de 3 de enero de 1986, del Ayuntamiento de Montilla, por la que se nombra Archivero Bibliotecario de esta Corporación a doña María Rosa Eva Martín López.
Resolución de 7 de enero de 1986, del Ayuntamiento de Puçol, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 8 de enero de 1986, del Ayuntamiento de Arévalo, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de carrera, en virtud de oposición libre.
Resolución de 8 de enero de 1986, del Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, por la que se nombra funcionario de esta Corporación a don Maximino Alonso Alejandre.
Resolución de 9 de enero de 1986, del Ayuntamiento de Cantillana, por la que se nombran funcionarios de carrera a los señores que se citan.
Resolución de 15 de enero de 1986, del Ayuntamiento de Lena, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 18 de diciembre de 1985, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don José Luis López López Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filosofía».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid