Resolución de 28 de febrero de 1986, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se dispone el cese de don José Antonio Ucelay de Montero como Subdirector general de Personal Laboral.
Real Decreto 670/1986, de 3 de abril, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General de Brigada Interventor (Rama del Ejército de Tierra). don Hermenegildo Montero Fernández.
Orden de 31 de marzo de 1986 por la que se nombra a doña María Luisa Lamela Díaz como Adjunto a la Presidencia.
Resolución de 10 de marzo de 1986, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad, en virtud de pruebas de idoneidad, para varias áreas de conocimiento, según propuesta del Consejo de Universidades por revisión de calificaciones con tres o más puntuaciones de seis.
Resolución de 26 de marzo de 1986, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 14 de marzo de 1986, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid