Real Decreto 1773/1986 de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de don Manuel Céspedes Céspedes como Jefe de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.
Real Decreto 1774/1986, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese como Gobernador civil de La Coruña de don Domingo Ferreiro Picado.
Real Decreto 1775/1986, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese como Gobernador civil de la provincia de Orense de don Mariano Sanz Pech.
Real Decreto 1776/1986, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese como Gobernador civil de la provincia de Valladolid de don Juan Eugenio Picón Martín.
Real Decreto 1777/1986, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese como Delegado del Gobierno en Ceuta de don Manuel Peláez López.
Real Decreto 1778/1986, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese como Delegado del Gobierno en Melilla de don Andrés Moreno Aguilar.
Real Decreto 1779/1986, de 29 de agosto, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de la Coruña a don Andrés Moreno Aguilar.
Real Decreto 1780/1986, de 29 de agosto, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Orense a don Francisco González Fernández.
Real Decreto 1781/1986, de 29 de agosto, por el que se nombra Gobernador civil de la provincia de Pontevedra a don Miguel Martínez Losada.
Real Decreto 1782/1986, de 29 de agosto, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-León y Gobernador civil de Valladolid a don Domingo Ferreiro Picado.
Real Decreto 1783/1986, de 29 de agosto, por el que se nombra Delegado del Gobierno en Ceuta a don Ramón Berra Pereira.
Real Decreto 1784/1986, de 29 de agosto, por el que se nombra Delegado del Gobierno en Melilla a don Manuel Céspedes Céspedes.
Real Decreto 1785/1986, de 1 de agosto, por el que se declara en situación de excedencia voluntaria en la carrera fiscal a don José Jiménez Villarejo.
Orden de 8 de agosto de 1986 por la que se eleva a definitiva la adjudicación provisional efectuada por Orden de 19 de junio, para cubrir plazas vacantes de las Escalas de Expertos, Especialistas y Ayudantes de Servicios Generales de Enseñanzas Integradas.
Orden de 16 de agosto de 1986 por la que se nombra Profesores de Educación General Básica a los seleccionados en el concurso-oposición convocado por Orden de 21 de marzo de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 29).
Orden de 25 de agosto de 1986 por la que se nombra Director provincial de Educación y Ciencia en Segovia a don Jesús Olmos Pascual.
Resolución de 27 de agosto de 1986, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se corrigen los errores y omisiones observados en la de 24 de julio de 1986, por la que se adjudicaban destinos provisionales a los Profesores participantes con carácter forzoso en el concurso de traslado entre Profesores agregados de Bachillerato.
Resolución de 23 de julio de 1986, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesores titulares de Escuelas Universitarias, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 30 de julio de 1986, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, Profesores titulares de Universidad, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid