Orden de 30 de agosto de 1986 por la que se confiere efecto legal al escalafón de la Carrera Fiscal publicado en el «Boletín de Información» del Ministerio de Justicia.
Real Decreto 1944/1986, de 18 de septiembre, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del General Intendente del Ejército de Tierra don Vitaliano Ares Guillén.
Real Decreto 1945/1986, de 19 de septiembre, por el que se dispone el pase a la situación de reserva activa del General de División del Ejército de Tierra don Eduardo Cazorla Martínez.
Real Decreto 1946/1986, de 19 de septiembre, por el que se dispone el cese como Secretario general para el Consumo de don Miguel Marañón Barrio.
Real Decreto 1947/1986, de 19 de septiembre, por el que se dispone el cese como Director general de Salud Pública de don Miguel Angel de la Cal López.
Real Decreto 1948/1986, de 19 de septiembre, por el que se dispone el cese como Director general de Inspección del Consumo de don Juan Miguel Ponz Marín.
Real Decreto 1949/1986, de 19 de septiembre, por el que se dispone el cese como Jefe de la Unidad de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de la Salud de don José Conde Olasagasti.
Real Decreto 1950/1986, de 19 de septiembre, por el que se dispone el cese como Jefe de la Unidad Económico-Financiera del Instituto Nacional de la Salud de don José Antonio Parreño González.
Real Decreto 1951/1986, de 19 de septiembre, por el que se nombra Secretario general de Asistencia Sanitaria a don Eduardo Arrojo Martínez.
Real Decreto 1952/1986, de 19 de septiembre, por el que se nombra Director general de Salud Alimentaria y Protección de los Consumidores a don Miguel Angel de la Cal López.
Resolución de 26 de agosto de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad» del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esta Universidad a don Víctor Peino Janeiro.
Resolución de 26 de agosto de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad» del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de esta Universidad a don Máximo Salinas Valencia.
Resolución de 29 de agosto de 1986, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carolina Tejeiro Vidal Profesora titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», de esta Universidad.
Resolución de 2 de septiembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran profesores titulares de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 2 de septiembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Teoría e Historia de la Educación» del Departamento, en constitución, a doña María del Carmen Romia Agustí.
Resolución de 2 de septiembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal» del Departamento, en constitución, a don Saturnino Gimeno Martín.
Resolución de 3 de septiembre de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Vizán Idoipe, Catedrático del área de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación» de dicha Universidad.
Resolución de 5 de septiembre de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Luis Adalid Elorza Catedrático del área de «Ingeniería Hidráulica» de dicha Universidad.
Resolución de 8 de septiembre de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Antropología Social» del Departamento de Filosofía y Antropología Social de esta Universidad a don José Antonio Fernández de Rota Monter.
Resolución de 8 de septiembre de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Universidades del área de conocimiento «Microbiología» del Departamento de Microbiología y Parasitología de esta Universidad a doña Teresa Pérez Nieto.
Resolución de 8 de septiembre de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad a don José Carlos Arias Moreira.
Resolución de 8 de agosto de 1986, del Ayuntamiento de L'Aldea, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 3 de septiembre de 1986, del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 4 de septiembre de 1986, del Ayuntamiento de Lillo, por la que se hace público el nombramiento de Funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 5 de septiembre de 1986, del Ayuntamiento de Ascó, por la que se hace público el nombramiento de personal laboral.
Resolución de 8 de septiembre de 1986, del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de Cabos de Policía Municipal.
Resolución de 11 de septiembre de 1986, del Ayuntamiento de Fuerte del Rey, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid