Orden de 3 de octubre de 1986 por la que se declara la jubilación forzosa por, cumplir la edad legalmente establecida de don Francisco Montoya Saborit, Juez.
Real Decreto 2151/1986, de 17 de octubre, por el que se dispone que don José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga cese como Director general del Servicio Jurídico del Estado.
Real Decreto 2152/1986, de 17 de octubre, por el que se dispone que don Gregorio García Ancos cese como Director general de los Registros y del Notariado.
Real Decreto 2153/1986, de 17 de octubre, por el que se nombra Director general del Servicio Jurídico del Estado a don Fernando Valdés Dal-Re.
Real Decreto 2154/1986, de 17 de octubre, por el que se nombra Director general de los Registros y del Notariado a don Mariano Martín Rosado.
Real Decreto 2155/1986, de 17 de octubre, por el que se nombra Director del Centro de Estudios Judiciales a don Carlos García Valdés.
Real Decreto 2156/1986, de 16 de octubre, por el que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa del General Inspector Médico del Ejército de Tierra don Diego de Orbe Machado.
Orden de 4 de octubre de 1986 por la que se integran en el Cuerpo Nacional de Policía a los miembros de las Fuerzas Armadas que se citan.
Orden de 30 de septiembre de 1986 por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en la asignatura de «Derecho Usual y Nociones de Contabilidad y Correspondencia Comercial» a don Manuel Pellitero Fernández.
Orden de 30 de septiembre de 1986 por la que se nombra funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial a los opositores que han superado las fases de los concursos-oposición convocados por Ordenes de 8 de marzo de 1984 y 21 y 25 de marzo de 1985.
Orden de 17 de octubre de 1986 por la que se dispone el cese de don Jorge Palacios Revuelta como Gerente del Museo Nacional del Prado.
Real Decreto 2157/1986, de 17 de octubre, por el que se declara el cese de don José María Calviño Iglesias como Director general en funciones del Ente público Radiotelevisión Española.
Real Decreto 2158/1986, de 17 de octubre, por el que se nombra Directora general del Ente público Radiotelevisión Española a doña Pilar Miró Romero.
Resolución de 25 de septiembre de 1986, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María Asunción Alba Pelayo Catedrática de Universidad, área de conocimiento «Filología Inglesa».
Resolución de 30 de septiembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de Universidad del área de conocimiento «Psicobiología» del Departamento de Psicología Fisiológica, a doña María Dolores Segarra Castells.
Resolución de 30 de septiembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimentales» del Departamento en constitución a don Enrique Romualdo Antón Grau.
Resolución de 30 de septiembre de 1986, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Resolución de 8 de octubre de 1986, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Humberto Mederos Martín Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Filología Española».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid