Orden de 3 de octubre de 1986 por la que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Antonio Gómez Casado, Juez.
Real Decreto 2209/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Rodríguez Colorado como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y como Gobernador civil de la provincia de Madrid.
Real Decreto 2210/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el cese de don David León Blanco como Gobernador civil de la provincia de Burgos.
Real Decreto 2211/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana María de Vicente-Tutor Guarnido como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid y como Gobernador civil de la provincia de Madrid.
Real Decreto 2212/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Peláez López como Gobernador civil de la provincia de Burgos.
Resolución de 13 de octubre de 1986, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que en aplicación de la disposición transitoria de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Avilés don Rafael Berguillos Arjona por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Real Decreto 2213/1986, de 22 de octubre, por el que se dispone el pase al grupo de «Destino de Arma o Cuerpo» del General de Brigada de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, don Manuel Villoria Font.
Real Decreto 2214/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el cese de don Rafael Vera Fernández-Huidobro como Subsecretario de Interior.
Real Decreto 2215/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el cese de don Julián San Cristóbal Iguarán como Director de la Seguridad del Estado.
Real Decreto 2216/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el cese de don Rafael Luis del Río Sendino como Director general de la Policía.
Real Decreto 2217/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Luis Martín Palacín como Director general de Tráfico.
Real Decreto 2218/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Vera Fernández-Huidobro como Secretario de Estado-Director de la Seguridad del Estado.
Real Decreto 2219/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José María Rodríguez Colorado como Secretario general-Director general de la Policía.
Real Decreto 2220/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José Luis Martín Palacín como Subsecretario de Interior.
Real Decreto 2221/1986, de 24 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don David León Blanco como Director general de Tráfico.
Real Decreto 2222/1986, de 24 de octubre, por el que don Pedro Amat Muñot cesa en el cargo de Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca.
Real Decreto 2223/1986, de 24 de octubre, por el que se nombra Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca a don Julio Ignacio Fermoso García.
Orden de 1 de septiembre de 1986 por la que se nombran en comisión de servicios para el curso 1986-87 a los Profesores de EGB seleccionados por concurso de méritos convocados por Orden de 30 de abril de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 15 de mayo) para el CENEBAD.
Orden de 14 de octubre de 1986 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos a los opositores accedidos por la convocatoria del año 1985 de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Orden de 20 de octubre de 1986 por la que se corrigen errores y omisiones en la de 26 de septiembre de 1986 que nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Orden de 20 de octubre de 1986 por la que se corrigen errores y omisiones en la de 26 de septiembre de 1986 que nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Resolución de 6 de octubre de 1986, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Isidro Soriano Soriano como Profesor titular de «Derecho Constitucional» de dicha Universidad.
Resolución de 6 de octubre de 1986, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Arcadio José María López Casanova como Profesor titular de «Filología Española» de dicha Universidad.
Resolución de 7 de octubre de 1986, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Filosofía», a don Juan Acosta Rodríguez.
Resolución de 8 de octubre de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad a don Jaime Díaz de Bustamente.
Resolución de 8 de octubre de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad a don José Luis García Pereira.
Resolución de 8 de octubre de 1986, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Vicente Sánchez Biosca como Profesor titular de «Teoría de la Literatura» de dicha Universidad.
Resolución de 9 de octubre de 1986, de la Universidad de Valencia por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jordi Piqué Angordans como Profesor titular de Escuela Universiaria de «Filología Inglesa», de dicha Universidad.
Resolución de 9 de octubre de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Economía Aplicada» del Departamento de Economía Aplicada de esta Universidad a doña María Margarita Area Area.
Resolución de 13 de octubre de 1986, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento «Antropología Social» del Departamento de Filosofía y Antropología Social de esta Universidad a don Joaquín Rodríguez Campos.
Resolución de 13 de octubre de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael de Cózar Sievert Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 13 de octubre de 1986, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael González Sandino Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Composición Arquitectónica».
Resolución de 14 de octubre de 1986, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a don Miguel A. Moltó Calvo y a don José A. Martínez Serrano.
Resolución de 15 de octubre de 1986, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de este Organismo.
Resolución de 17 de octubre de 1986, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María del Carmen Pinto Corraliza Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular», de esta Universidad.
Resolución de 30 de septiembre de 1986, del Ayuntamiento de Algemesí, por la que se hace público el nombramiento de Guardias de la Policía Municipal.
Resolución de 17 de octubre de 1986, del Ayuntamiento de Puente Genil, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 20 de octubre de 1986, del Ayuntamiento de Antella, por la que se hace público el nombramiento de funcionario de esta Corporación.
Resolución de 20 de octubre de 1986, del Ayuntamiento de Zagra, por la que se hace público el nombramiento de Auxiliar de Administración General de esta Corporación.
Resolución de 20 de octubre de 1986, del Ayuntamiento de Villena, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid