Real Decreto 517/1987, de 10 de abril, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Estado Mayor General del Ejército del Aire al General de División don Jorge Mora Baño, nombrándole Jefe del Mando Aéreo Táctico y Capitán General de la Segunda Región Aérea.
Orden 721/38264/1987, de 10 de abril, por la que cesa como Subdirector general de Tecnología e Investigación de la Dirección General de Armamento y Material don Emilio Llorente Gómez.
Orden de 26 de marzo de 1987 por la que se nombra a doña Francisca Orozco Serrano como Vocal de la Junta Asesora, en la Secretaría de Estado de Economía.
Orden de 30 de marzo de 1987 por la que se nombra a doña Tomasa Grande Pérez como Subdirectora general de Programas de Actividades Generales.
Orden de 8 de abril de 1987 por la que se nombra a don Felipe Turiel Sandín, como Subdirector general en la Intervención General de la Seguridad Social.
Orden de 1 de abril de 1987 por la que se destina al Teniente Coronel de la Guardia Civil don Alejandro Varela Soler Jefe de la 623.ª Comandancia de dicho Cuerpo (Gijón), para el mando de la 213.ª Comandancia del citado Cuerpo (Jaén).
Orden de 1 de abril de 1987 (rectificada) por la que se nombra jefe del Gabinete Técnico del señor Subsecretario a don José Luis Gómez Díaz.
Orden de 23 de marzo de 1987 por la que se declara la pérdida de todos los derechos adquiridos como consecuencia de la aprobación del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, convocado por Orden de 8 de marzo de 1984, de doña María Teresa Rodríguez Raposo, por no haber tomado posesión.
Orden de 8 de abril de 1987 por la que se resuelven los concursos de traslados entre Catedráticos numerarios de Bachillerato y Profesores agregados del mismo nivel convocados por Orden de 23 de octubre de 1986. (Continuación.)
Orden de 11 de abril de 1987 por la que se dispone el nombramiento de don Heriberto Morilla Abad como Subdirector general de Legislación.
Orden de 6 de abril de 1987 por la que se dispone el cese de don Pedro de Miguel García como Subdirector general de Estudios e Informes de la Secretaría General Técnica.
Orden de 13 de abril de 1987 por la que se dispone el cese de don Juan Canals Costa como Subinspector de la Policía Autonómica de Cataluña.
Resolución de 16 de marzo de 1987, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra, a don Manuel Eduardo Rego Fernández Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, en virtud de concurso ordinario.
Resolución de 20 de marzo de 1987, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Ardit Lucas como Profesor titular de «Historia Moderna» de dicha Universidad.
Resolución de 30 de marzo de 1987, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Barrena García Profesor titular de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos» de esta Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid