Orden 421/38772/1987, de 16 de septiembre,por la que se dispone el nombramiento del Consejero Togado del Cuerpo Jurídico del Aire, don Pedro Sánchez Pérez, como Consejero Togado Suplente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Orden de 9 de septiembre de 1987 por la que se nombra a doña Mercedes Vázquez de Padura como Subdirectora general de Gestión en la Dirección General de Seguros.
Orden de 8 de septiembre de 1987 por la que se dispone el cese, por pase a otro destino, de don Leopoldo Manuel Cal Fernández como Subdirector general en la Secretaría General del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos.
Orden de 17 de septiembre de 1987 por la que se dispone el nombramiento de don Andrés Vázquez Hombrados como Secretario general del Servicio de Extensión Agraria.
Resolución de 30 de abril de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Manuel Pons Pérez Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Ingeniería Aeroespacial».
Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Antonio Alfonso Faus Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Física Aplicada».
Resolución de 13 de mayo de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Ignacio Pastor Pérez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Antonio Gómez Barea Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ismael Antonio González Hernández Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Química».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier Salinas González Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 27 de julio de 1987, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Jesús Peláez Alvarez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Física Aplicada».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid