Real Decreto 1232/1987, de 30 de septiembre, por el que se resuelve concurso de traslado entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado.
Corrección de errores del Real Decreto 1213/1987, de 5 de octubre, por el que se nombra Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral a don Gabriel Urralburu Tainta.
Orden 421/38813/1987, de 5 de octubre, por la que se nombra General Segundo Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y Jefe de Fuerzas Aéreas de dicha Agrupación, al General de Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don Enrique Nieto Rodríguez.
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se nombra a doña Consuelo Sánchez Mas, como Subdirectora general de Reglamentación, Control e Inspección, nivel 30.
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se dispone el cese de don Francisco de Rueda Bocos como Subdirector general de Costas y Señales Marítimas.
Orden de 30 de septiembre de 1987 por la que se dispone el nombramiento de doña Enriqueta Chicano Javega como Subdirectora general de Disposiciones y Estudios Administrativos.
Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Dirección General de Personal y Servicios, por la que se adjudica destino provisional al Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas incluido en el anexo IV de la Orden de 21 de abril de 1987.
Real Decreto 1233/1987, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de don Francisco Pascual Martínez como Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 1234/1987, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de don Luis Enrique Echávarri Lozano como Director técnico del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 1235/1987, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 1236/1987, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de don Víctor Pérez Pita como Consejero del Instituto Nacional de Hidrocarburos en representación de la Administración.
Real Decreto 1237/1987, de 5 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Donato Fuejo Lago como Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear.
Real Decreto 1238/1987, de 5 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear.
Corrección de errores de la Resolución de 24 de septiembre de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Controladores Laborales.
Orden de 2 de octubre de 1987 por la que se dispone el cese de don Bartolomé Orfila Estrada como Subdirector general de Desarrollo Meteorológico en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología.
Resolución de 29 de septiembre de 1987, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Margarita Martínez de la Torre Fox, Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».
Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran Catedrático de Universidad y Profesores titulares de Universidad, en virtud de los respectivos concursos.
Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad, en virtud de los respectivos concursos.
Resolución de 1 de octubre de 1987, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad en virtud del respectivo concurso.
Resolución de 16 de septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Armilla (Granada), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 21 de septiembre de 1987, del Ayuntamiento de Mazcuerras (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de un Alguacil de Cometidos Múltiples.
Resolución de 25 de septiembre de 1987, de la Diputación Provincial de Cáceres, por la que se hace público el nombramiento de dos Médicos especialistas en Anestesiología y Reanimación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid