Acuerdo de 5 de noviembre de 1987, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, relativo a la aceptación de la dimisión de don Abelardo González Ramos como Presidente de la Audiencia Provincial de Almería.
Acuerdo de 4 de noviembre de 1987, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre nombramiento de determinados cargos de Magistrado suplente y Juez sustituto para el año judicial 1987/88, correspondientes a plazas de las Audiencias Territoriales de La Coruña, Granada y Valladolid.
Orden de 16 de octubre de 1987 sobre declaración de jubilación y de caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Madrid de don José Luis de Alvear y Basagoiti en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Orden de 30 de octubre de 1987 por la que se nombra Subdirectora general de Ordenación Académica (nivel 30) en la Dirección General de Renovación Pedagógica, a doña Carmen Maestro Martín.
Orden de 4 de noviembre de 1987 complementaria de la de 15 de septiembre por la que se nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato a determinados Profesores procedentes de concurso-oposición anteriores a 1987.
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se nombra a don Fernando Villalobos Cabrera, Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Baleares.
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se nombra a don Luis Felipe Revello Gómez Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Badajoz.
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se nombra a don Nicolás Alvarez Alvarez, Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Segovia.
Real Decreto 1375/1987, de 6 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Eduardo Serra Rexach como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria en representación del Ministerio de Defensa.
Orden de 10 de noviembre de 1987 por la que se nombra a don Juan Antonio Martín Moreno Subdirector general de Investigación y Explotación Minera de la Dirección General de Minas.
Resolución de 30 de octubre de 1987, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Resolución de 3 de noviembre de 1987, de la Subsecretaría, por la que se pasa a situación de retirado al Policía Kasen ben Kasen ben Masok, número 50.762, del Grupo de Policía de Ifni número 1.
Resolución de 10 de noviembre de 1987, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se cesa al Subdirector general de Administración del Organismo, don Félix José Juliani Hernán.
Resolución de 13 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de Alguacil.
Resolución de 16 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 19 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Noya (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de Fontanero.
Resolución de 21 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Granada, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de siete Guardias de la Policía Municipal.
Resolución de 26 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Onda (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Municipal y un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 27 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Alginet (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Guardias de la Policía local y un Cabo 2.º Jefe de la Policía local.
Resolución de 28 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Resolución de 30 de octubre de 1987, del Ayuntamiento de Maracena (Granada), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de esta Corporación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid