Real Decreto 409/1988, de 17 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Juan María Lozano Sánchez, Magistrado.
Real Decreto 410/1988, de 17 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Valentín Lozano Sánchez, Magistrado.
Real Decreto 411/1988, de 29 de abril, por el que se nombra Gran Canciller de las Reales y Militares Ordenes de San Fernando y San Hermenegildo al Teniente General del Ejército del Aire don Emiliano Barañano Martínez.
Real Decreto 412/1988, de 29 de abril, por el que cesa en el cargo el Consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España, en representación del Gobierno, don José María García Alonso.
Real Decreto 413/1988, de 29 de abril, por el que se nombra Consejero de la Compañía Telefónica Nacional de España, en representación del Gobierno a don Enrique Martínez Robles.
Orden de 26 de abril de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Carlos Pol Torrella como Secretario general del Gobierno Civil de Barcelona.
Real Decreto 414/1988, de 29 de abril, por el que se dispone el cese de don José Martínez Torea como Presidente de la Junta del Puerto y Ría de Vigo.
Real Decreto 415/1988, de 29 de abril, por el que se nombra Presidenta de la Junta del Puerto y Ría de Vigo a doña Elena Espinosa Mangana.
Orden de 28 de abril de 1988 por la que se nombra a don José Jorge del Castillo Pérez Subdirector general de Personal Laboral de la Dirección General de Servicios.
Orden de 13 de abril de 1988 por la que se nombra a don José Luis Bermejo Cabrero Catedrático de Universidad, área de «Historia del Derecho y de las Instituciones», de la Universidad Complutense, en virtud de oposición libre.
Orden de 27 de abril de 1988 por la que se resuelve el concurso de traslado entre Profesores numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, convocado por Orden de 21 de octubre de 1987 (conclusión).
Orden de 13 de abril de 1988 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña Trinidad Torres Morilla, como procedente de los cursillos de 1936.
Orden de 15 de abril de 1988 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica don Gerardo las Heras Gutiérrez, como procedente de los cursillos de 1936.
Orden de 18 de abril de 1988 por la que se dispone aceptar la renuncia a la condición de funcionario, presentada por el Profesor de EGB, don Laurelino Ruiz Fernández.
Orden de 18 de abril de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Ramón María Iribarren Udobro como Subdirector general de Servicios Técnicos, del Instituto Nacional de Empleo.
Orden de 22 de abril de 1988 por la que se dispone el cese de don Antonio Herrero Alcón como Subdirector general de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios.
Resolución de 20 de abril de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado a don Carlos Robles Ruiz.
Resolución de 26 de abril de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas.
Resolución de 26 de abril de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas Masculina y Femenina.
Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas», a don Francisco Comin Comin.
Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Biología Vegetal», a don José María Barrasa González.
Resolución de 11 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Guarda de Montes, Caza y Pesca, de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid