Orden de 13 de abril de 1988 por la que se resuelve concurso de traslado entre Secretarios de Juzgados de Paz, de población superior a 7.000 habitantes.
Orden de 13 de abril de 1988 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios de Magistratura de Trabajo.
Orden de 19 de abril de 1988 sobre declaración de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor Colegiado de Comercio de Castellón de la Plana de don José Campos Navarro, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Orden de 13 de abril de 1988 por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de carrera de las escalas «A» y «B» de AISS, para plazas en los Centros dependientes del Departamento y que fueron transferidos por el Real Decreto 2734/1983, de 28 de julio.
Resolución de 25 de febrero de 1988, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», a don Emilio Chuvieco Salinero.
Resolución de 15 de abril de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construcciones Navales», del Departamento de Diseño de la Ingeniería a don José María Souto Díaz.
Resolución de 15 de abril de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Radiología y Medicina Física», del Departamento de Medicina, Radiología y Medicina Física, Psiquiatría y Salud a don Jorge Teijeiro Vidal.
Resolución de 15 de abril de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construcciones Navales», del Departamento de Diseño de la Ingeniería a don Jesús Ramón Victoria Meizoso.
Resolución de 16 de abril de 1988, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombran Vocales del Consejo Social.
Resolución de 20 de abril de 1988, de la Universidad de Murcia, por la que se dispone el nombramiento de don Sebastián Vázquez Moreno, en el cargo de Vocal representante de las Organizaciones Sindicales en el Consejo Social.
Resolución de 20 de abril de 1988, de la Universidad de Murcia, por la que se dispone el cese de doña Francisca López Labaña como miembro del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Psicobiología», Departamento de Psicología, a doña María de los Angeles Peinado Manzano.
Resolución de 21 de abril de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Filología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa, a don José Luis Astudillo Terradillos.
Resolución de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Vall de Uxó (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de una Auxiliar Sanitaria.
Resolución de 11 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Artesa de Segre (Lérida), por la que se hace público el nombramiento de un Operario de trabajos varios de la plantilla de personal laboral.
Resolución de 12 de abril de 1988, de la Diputación Provincial de Burgos, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios de carrera de esta Corporación.
Resolución de 21 de abril de 1988, del Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración Especial (Ingeniero).
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid