Resolución de 12 de julio de 1988, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que, en aplicación del artículo 1.º de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Hospitalet don Francisco Duque Calderón, por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Orden 421/38695/1988, de 19 de julio, por la que dispone el nombramiento del General de Brigada de Caballería don Carlos Balmori Ruiz como segundo Jefe del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Centro.
Orden de 11 de julio de 1988 sobre clasificación de jubilación y de caducidad del derecho al ejercicio de la profesión de Corredor colegiado de Comercio de Las Palmas, de don Francisco Javier Cortezo de la Peña, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Orden de 13 de julio de 1988 sobre declaración de jubilación y de caducidad del nombramiento de Agente de Cambio y Bolsa de Valencia de don Luis Francisco Roux Camacho, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de diciembre.
Real Decreto 781/1988, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio Fernández Cuevas como Delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
Real Decreto 782/1988, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan Rodríguez de la Rúa Fernández como Director general de Obras Hidráulicas.
Real Decreto 783/1988, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Fernández Ordóñez como Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Real Decreto 784/1988, de 20 de julio, por el que se nombra Director del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas a don Juan Rodríguez de la Rúa Fernández.
Real Decreto 785/1988, de 20 de julio, por el que se nombra Director general de Obras Hidráulicas a don José Rubio Bosch.
Orden de 11 de julio de 1988 por la que se adjudica destino definitivo a funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
Orden de 30 de junio de 1988 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de Primera Enseñanza doña María del Pilar Rivero Romero, como procedente de los cursillos de 1936.
Orden de 5 de julio de 1988 por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de EGB a la Maestra de Primera Enseñanza doña Pilar Bellosillo García, como procedente de los cursillos de 1936.
Orden de 20 de julio de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Alvaro Fernández García como Subdirector general del Instituto Español de Oceanografía.
Orden de 18 de julio de 1988 por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los Grupos C y D, con funciones administrativas y auxiliares, vacantes en el Departamento.
Orden de 19 de julio de 1988 por la que se resuelve concurso de traslados entre funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea, convocado por Orden de 24 de mayo de 1988.
Resolución de 4 de julio de 1988, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Julio Sánchez Rufas.
Resolución de 5 de julio de 1988, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Eugenio Blas Gomáriz Mercader Profesor titular de la Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».
Resolución de 6 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de Canarias, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en virtud de pruebas selectivas.
Resolución de 6 de julio de 1988, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Matemática Aplicada», del Departamento de Matemática Aplicada, a don Juan Manuel Viaño Rey.
Resolución de 12 de julio de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Latina», del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo, a doña Rosario Cortés Tovar.
Resolución de 12 de julio de 1988, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar», Departamento de Didáctica y Organización Escolar, Didáctica de la Lengua y la Literatura, a don Antonio Rodríguez Pérez.
Resolución rectoral de 13 de julio de 1988, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Teresa Orzáez Villanueva Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento «Nutrición y Bromatología».
Resolución de 16 de julio de 1988, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombran Profesores de la misma en diferentes Cuerpos y áreas de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.
Corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 1988, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resolución de 1 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 8 de julio de 1988, del Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos Jardineros de la plantilla de personal laboral.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid