Real Decreto 1431/1988, de 16 de noviembre, por el que se declara la jubilación por incapacidad permanente de don Manuel Mazuelos Tamarit, Magistrado.
Corrección de errores del Real Decreto 1403/1988, de 17 de noviembre, por el que se resuelve concurso para la provisión de plazas de Jueces Unipersonales de Menores, de nueva creación, entre miembros de la Carrera Judicial.
Acuerdo de 25 de noviembre de 1988 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se procede al nombramiento, en trámite de urgencia, de determinadas plazas de Magistrados suplentes y Juez sustituto para el año judicial 1988-1989.
Acuerdo de 30 de noviembre de 1988, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se señala el plazo en que deben cesar los Magistrados a quienes ha correspondido el ascenso a dicha categoría, por Real Decreto de 17 de noviembre de 1988, destinados a Juzgados de nueva creación.
Acuerdo de 30 de noviembre de 1988, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se señala el plazo en que deben cesar los Magistrados destinados a Juzgados de nueva creación, por Real Decreto de 17 de noviembre de 1988.
Corrección de errores de la Orden de 28 de octubre de 1988 por la que se dispone el cese de don Jesús Fernández Fernández como Subdirector general de Política Interior.
Orden de 23 de noviembre de 1988 por la que se nombra a don Fernando Javier Osorio Páramo Subdirector general de Costas y Señales Marítimas.
Orden de 10 de noviembre de 1988 de ceses y nombramientos de Consejeros del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representantes sindicales.
Orden de 10 de noviembre de 1988 de ceses y nombramientos de Consejeros del Consejo Escolar del Estado por el grupo de padres de alumnos.
Orden de 10 de noviembre de 1988 de ceses y nombramientos de Consejeros del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Profesores de la enseñanza privada.
Orden de 29 de noviembre de 1988 de ceses y nombramientos de Consejeros del Consejo Escolar del Estado por el grupo de representantes de la Administración Educativa del Estado.
Orden de 29 de noviembre de 1988 de ceses y nombramientos de Consejeros del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.
Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Vicente Fernández Lobato como Subdirector general de Medios en el Servicio Nacional de Productos Agrarios.
Orden de 25 de noviembre de 1988 por la que se dispone el nombramiento de don Vicente Fernández Lobato como Director de la Agencia para el Aceite de Oliva, con categoría de Subdirector general.
Resolución de 24 de noviembre de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica.
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se dispone el cese de don Enrique Chacón Mejías como Director provincial del Departamento en Córdoba.
Orden de 28 de noviembre de 1988 por la que se dispone el nombramiento como Inspector general de Buques, nivel 30, en la Dirección General de la Marina Mercante a don Francisco Zapata Molina.
Resolución de 17 de noviembre de 1988, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de una plaza en la Escala de Administración Especial, subescala de Técnicos, clase Técnicos Superiores, especialidad Economista.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid