Real Decreto 119/1989, de 12 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Francisco García Garrido, Magistrado.
Real Decreto 120/1989, de 3 de febrero, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Villacieros y Machimbarrena, Conde de Villacieros, como Embajador Jefe de la Delegación de España para la Reunión de Viena de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 121/1989, de 3 de febrero, por el que se designa a don José Antonio San Gil Agustín Embajador Jefe de la Delegación Española en las Negociaciones sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, con sede en Viena.
Resolución de 12 de enero de 1989, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, a don Juan José Galarza Aldave.
Resolución de 30 de enero de 1989, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se dispone el cese de don Federico Cristofol de Alcaraz como Director provincial de Sanidad y Consumo en Melilla.
Orden de 2 de febrero de 1989 por la que se dispone el cese de don Justo Nombela Maqueda como Subdirector general de Veterinaria de Salud Pública.
Orden de 3 de febrero de 1989 por la que se dispone el nombramiento de doña María Angeles Dal-Re Saavedra como Subdirectora general de Higiene de los Alimentos.
Orden de 3 de febrero de 1989 por la que se dispone el nombramiento de don José Antonio Garrido Pérez como Subdirector general de Veterinaria de Salud Pública.
Orden de 3 de febrero de 1989 por la que se dispone el nombramiento de don Justo Nombela Maqueda como Subdirector general de Sanidad Exterior.
Resolución de 23 de enero de 1989, de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Cáceres sobre provisión de vacantes de Pediatría-Puericultura, en los Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Resolución de 25 de enero de 1989, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área que se menciona a don Adrián Espí Valdés.
Resolución de 18 de noviembre de 1988, del Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares Administrativos y otro de Auxiliar de la Policía Municipal.
Resolución de 17 de enero de 1989, de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por la que se hace público el nombramiento de Oficial de pintura y otros.
Resolución de 17 de enero de 1989, de la Diputación Provincial de Segovia, por la que se hace público el nombramiento de un Ayudante Técnico Sanitario y cuatro Auxiliares de Centros Asistenciales.
Resolución de 17 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), por la que se hace público el nombramiento de un Arquitecto técnico y otros.
Resolución de 17 de enero de 1989, del Ayuntamiento de La Coruña, por la que se hace público el nombramiento de un Técnico Auxiliar de Delineación.
Resolución de 18 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías Municipales.
Resolución de 18 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo.
Resolución de 20 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Mejorada (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid