Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se nombra Jefe del Mando de Apoyo Logistico a la Zona Interregional «Centro» al General de División del Ejército de Tierra don Angel de Lossada y de Aymerich.
Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se nombra Subdirector de Infraestructura del Mando Superior de Apoyo Logistico del Ejército de Tierra al General Subinspector Ingeniero de Construcción don Alejo González Orden.
Orden de 6 de febrero de 1989 por la que se dispone el destino al Cuartel general del Mando de Personal del Ejército del Aire del Intendente del Aire don Fernando Martínez Contreras.
Orden de 30 de enero de 1989 por la que se nombra a doña Inmaculada Canet Rives como Adjunta a la Presidencia del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.
Resolución de 26 de enero de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que, en ejecución de sentencia, se concede efectos retroactivos a la condición de Profesor titular de Escuela Universitaria de don Pedro Rodríguez Gutiérrez y considera ejecutadas las restantes declaraciones.
Resolución de 27 de enero de 1989, de la Subsecretaría, por la que se resuelve concurso público de méritos para la provisión de vacantes de personal docente, existentes en el Colegio «Miguel de Cervantes» de Sao Paulo (Brasil), y para atender a las enseñanzas de Lengua y Cultura españolas en Australia.
Orden de 9 de febrero de 1989 por la que se acuerda el cese de don José Miguel Bernabé Rubio como Subdirector general de Personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resolución de 30 de enero de 1989, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se reingresa en la Administración del Estado y se integra en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado a don Ramón Tercero Durón.
Resolución de 6 de febrero de 1989, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos General Administrativo de la Administración del Estado y Administrativo de la Administración de la Seguridad Social.
Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero de 1989, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dirección General de Telecomunicaciones entre funcionarios de los grupos A, B, C y D.
Orden de 31 de enero de 1989 por la que se corrigen errores de la de 1 de diciembre de 1988 que resolvía el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B o C y E.
Resolución de 12 de diciembre de 1988, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombra Catedráticos de Universidad a don Agustín Jorge Barreiro, del área de conocimiento «Derecho Penal», del Departamento de Derecho Público y Disciplinas Sociales, y otros aspirantes en las diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.
Resolución de 25 de enero de 1989, de la Universidad de Cantabria, por la que se resuelve el concurso de traslado para la provisión de puestos vacantes en la Escala Auxiliar.
Resolución de 31 de enero de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que cesa y se nombra Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 1988, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos de esta Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», a don Santiago González Ortega.
Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviembre de 1988, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de concurso de méritos para proveer la plaza del Cuerpo de Catedráticos de esta Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho Constitucional», a don Antonio Joaquín Porras Nadales.
Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 1988, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra en virtud de concurso de para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de esta Universidad, en el área de conocimiento de «Química Física», a don José Joaquín Maraver Puig.
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de diciembre de 1988, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Vílchez Quero Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ecología».
Corrección de erratas de la Resolución de 3 de enero de 1989, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Amparo Moreno Trujillo Profesora titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográficas».
Resolución de 18 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Linares (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General y otras.
Resolución de 19 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Delineante municipal.
Resolución de 24 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Municipal.
Resolución de 25 de enero de 1989, del Ayuntamiento de Rute (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Encargado de Matadero y Mercado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid