Orden de 12 de julio de 1989 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria efectuada por Orden de 26 de abril de 1989, para proveer un puesto de trabajo por libre designación.
Orden de 20 de julio de 1989 por la que se dispone el nombramiento del General de Brigada de Artillería don José de Cea García como Jefe del Mando de Artillería de Campaña de la Reserva General y Gobernador Militar de la plaza y provincia de León.
Resolución de 1 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado, Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se nombra Subdirector general de Infraestructuras Deportivas.
Orden de 18 de julio de 1989 por la que se dispone el cese de don Juan Draper Matheu como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga, agradeciéndole los servicios prestados.
Orden de 1 de junio de 1989 por la que se clasifica a don Tomás Hontoria Herreros como funcionario de carrera en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Resolución de 21 de julio de 1989, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Orden de 18 de julio de 1989 por la que se hace pública la lista definitiva de los 366 funcionarios que acceden al Cuerpo de Técnicos Especializados.
Orden de 24 de julio de 1989 por la que se dispone el nombramiento de don Antonio Milla Riera, como Gerente de Obras y Suministros.
Resolución de 12 de julio de 1989, de la Diputación Provincial de Pontevedra, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid