Real Decreto 1156/1989, de 21 de septiembre, por el que se nombran Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.
Orden de 12 de septiembre de 1989 por la que se confiere efecto legal al escalafón del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses cerrado al 31 de diciembre de 1988 y se abre el período de reclamaciones.
Orden de 15 de septiembre de 1989 por la que se nombran Gerentes provinciales en este Departamento.
Resolución de 14 de septiembre de 1989, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se concede la excedencia especial en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad con reserva de plaza a don Rafael Blay Biosca, titular del Registro de Borjas Blancas.
Orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se dispone que el Contralmirante don Gabriel Portal Antón pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
Orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se dispone el destino del Contralmirante Ingeniero don Marcial Gamboa Ballester a la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se dispone el destino del Contralmirante Ingeniero don Enrique Torroja Menéndez a la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se dispone el destino del Contralmirante Ingeniero don Manuel Rodríguez Corbeira a la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Orden de 20 de septiembre de 1989 por la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante Ingeniero don Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba Moliner como Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Orden de 14 de septiembre de 1989 por la que se resuelve el concurso convocado por Orden de 6 de julio de 1989.
Orden de 14 de septiembre de 1989 por la que se adjudica destino provisional a los opositores aprobados en el concurso de oposición para acceso a los Cuerpos de Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto convocado por Orden de 15 de abril de 1989.
Resolución de 21 de septiembre de 1989, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se procede al nombramiento de Subdirectores del Ente Público.
Resolución de 30 de agosto de 1989, de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de Universidad a doña María Asumpta Alsina Esteller, del área de conocimiento «Química Física», del Departamento de Farmacia, y otros aspirantes en las diferentes áreas que se mencionan.
Resolución de 15 de septiembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Miguel Angel Martín Caro Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de esta Universidad.
Resolución de 4 de septiembre de 1989, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que se hace público el nombramiento de varios Auxiliares de Administración General.
Resolución de 4 de septiembre de 1989, del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que se nombran funcionarios de carrera.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid