Real Decreto 141/1990, de 25 de enero, por el que se nombra Juez Decano de los Juzgados de Córdoba a don Julio Márquez de Prado y Pérez.
Real Decreto 142/1990, de 25 de enero, por el que se nombra, en propiedad, Magistrada de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca a doña María Rosa Rigo Rossello.
Real Decreto 143/1990, de 2 de febrero, por el que se nombra Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a don Francisco Javier Huerta Trolez.
Real Decreto 144/1990, de 2 de febrero, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Gerona a don Carlos Ganzermuller Roig.
Real Decreto 145/1990, de 2 de febrero, por el que se nombra Teniente Fiscal Inspector de la Fiscalía General del Estado a don Antolín Herrero Ortega.
Real Decreto 146/1990, de 2 de febrero, por el que se nombra Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a don José Martínez Jiménez.
Real Decreto 147/1990, de 2 de febrero, por el que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a don José Julián Hernández Guijarro.
Orden de 24 de enero de 1990 por la que se resuelve concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la tercera categoría.
Orden de 30 de enero de 1990 por la que se promueven forzosos a la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales a los Secretarios de la tercera categoría que se citan.
Orden de 2 de febrero de 1990 por la que se dispone el cese de don José Aragón Cáceres como Subdirector general de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia.
Real Decreto 148/1990, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Alvaro Marchesi Ullastres como miembro del Consejo de Universidades.
Real Decreto 149/1990, de 2 de febrero, por el que se nombra Rector magnífico de la Universidad Autónoma de Madrid a don Cayetano Lopez Martínez.
Real Decreto 150/1990, de 2 de febrero, por el que se nombra miembro del Consejo de Universidades a don Francisco Javier Fernández Vallina.
Orden de 15 de enero de 1990 por la que se hace pública la adjudicación de dos puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía, convocados a libre designación por Orden de 28 de noviembre de 1989.
Orden de 2 de febrero de 1990 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Ignacio Bernaldo de Quirós García como Subdirector general de Infraestructuras Agrarias en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).
Orden de 23 de enero de 1990 por la que se nombra Director del Departamento de Prestaciones Básicas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado a don José Antonio Ucelay de Montero.
Resolución de 29 de noviembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carmela Rodríguez López Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Tecnología de los Alimentos».
Resolución de 15 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Carmen Díaz Alayón Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 19 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Félix Rupérez Padrón Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 19 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María de los Angeles Leal Felipe Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Enfermería».
Resolución de 19 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Josefa Dorta Luis Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 22 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Eduardo Medina de la Rosa Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Química Inorgánica».
Resolución de 22 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Alberto Hernández Creus Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 26 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Clara Barroso Jerez Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Teoría e Historia de la Educación».
Resolución de 28 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Florencio Carlos Lázaro Hernando Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica».
Resolución de 29 de diciembre de 1989, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ismael Pérez Fournón Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica».
Resolución de 18 de enero de 1990, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Ana Luisa Baquero Escudero Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 30 de diciembre de 1989, del Ayuntamiento de Manises (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 10 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Campillo de Arenas (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 17 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Manises (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 19 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Luciana (Ciudad Real), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 22 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Felanitx (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Municipal.
Resolución de 23 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Santander, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios y laborales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid