Acuerdo de 7 de febrero de 1990, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don José Luis Quesada Varea Magistrado-Juez del Tribunal Tutelar de Menores de Lérida.
Real Decreto 211/1990, de 19 de febrero, por el que se dispone que don Alfonso Guerra González, Vicepresidente del Gobierno, represente a España en los actos de la toma de posesión del Presidente de la República Oriental del Uruguay.
Real Decreto 212/1990, de 19 de febrero, por el que se nombra a don Pablo Müller Lasa Comisario general de la Sección Española para la celebración de la Exposición Internacional de Jardín y Verdor Osaka'90 (Japón).
Resolución de 12 de febrero de 1990, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se resuelve el concurso de traslado anunciado para la provisión de vacantes existentes en el Cuerpo de Médicos del Registro Civil.
Real Decreto 213/1990, de 16 de febrero, por el que se promueve al empleo de General de Brigada de Infantería de Marina al Coronel don Francisco Gómez Montes.
Real Decreto 214/1990, de 16 de febrero, por el que se promueve al empleo de Contralmirante al Capitán de Navío don Alejandro Yáñez Rodríguez.
Orden de 8 de enero de 1990 por la que se dispone la baja en el servicio y consiguiente pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a don Candelario Rojas Tola.
Orden de 7 de febrero de 1990 por la que se acepta la renuncia de doña Flora Corella Gaspar a su condición de funcionaria del Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Orden de 22 de enero de 1990 por la que se dispoen el cese de don Benjamín de Andrés Blasco como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de León.
Orden de 12 de febrero de 1990 por la que se dispone el cese de don Enrique Ramos Serrano, como Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén.
Orden de 12 de febrero de 1990 por la que se nombra a don Luis Nestor Ramírez Rodrigo Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería.
Real Decreto 215/1990, de 16 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Fernando Ruiz Montero como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Defensa.
Real Decreto 216/1990, de 16 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Alberto Llobet Batllori como Vocal del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Industria, en representación del Ministerio de Defensa.
Resolución de 19 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Carlos Fernández-Espinar López Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Economía, Sociología y Política Agraria».
Resolución de 21 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Alicia de la Cruz Echeandía Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 21 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Ramón Hilera González Profesor titular de Escuelas Univeresitarias, área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 21 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María de las Mercedes Farjas Abadía Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 21 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Pablo López Rodríguez Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».
Resolución de 21 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Enrique Sardonil Arenas Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 26 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Miguel Soriano Páez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Producción Vegetal».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Carlos Villatoro Hernández Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pablo Cobos Suárez Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Producción Vegetal».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso a don Antonio Fernández Anta, Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Marina Martínez Peña Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra en virtud de concurso a don Juan Blanco Cotano Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María del Pilar Moreno Regidor Profesora titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Cobos Arribas Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don José Javier Hernández Bermejo Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Tecnología Electrónica».
Resolución de 27 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Angel Bernabé Poveda Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».
Resolución de 30 de diciembre de 1989, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Amador Solbes Mira, Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Proyectos de Ingeniería».
Resolución de 1 de febrero de 1990, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de la misma a los opositores aprobados en las pruebas selectivas convocadas por dicho Organismo.
Resolución de 18 de enero de 1990, del Ayuntamiento de Bomorto (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 6 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Gestión de Administración General.
Resolución de 7 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de Becerreá (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Policía Municipal.
Resolución de 7 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 8 de febrero de 1990, del Ayuntamiento de Punxin (Orense), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar administrativo de Administración General.
Resolución de 8 de febrero de 1990, de la Diputación Provincial de Zamora, que rectifica la de 22 de enero de 1990, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid