Real Decreto 459/1990, de 15 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Emilio González Cuellas, Magistrado.
Real Decreto 460/1990, de 6 de abril, por el que se dispone que don José Almagro Nosete cese en el cargo de Ponente general de la Sección Especial para la reforma procesal de la Comisión General de Codificación.
Orden de 3 de abril de 1990 por la que se dispone el nombramiento de don José Javier Abad Pérez como Jefe del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Cuentas.
Real Decreto 461/1990, de 6 de abril, por el que se dispone el cese de doña Carmen Briones González como Directora general de Política Interior.
Orden de 30 de marzo de 1990 por la que se dispone el cese de don Francisco Lamas García-Pardo como Jefe Asesoría C. E. Productos Lácteos en la Unidad de Apoyo del FORPPA con categoría de Subdirector general.
Orden de 5 de abril de 1990 por la que se dispone el nombramiento de don Juan Ignacio de Diego García como Subdirector general de Información, Fomento y Arbitraje en el Instituto Nacional del Consumo.
Resolución de 23 de marzo de 1990, del Tribunal de Cuentas, por la que se adjudican los puestos de trabajo convocados por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas de 14 de diciembre de 1989.
Resolución de 20 de febrero de 1990, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Concepción Chamorro Valencia Profesora titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Tecnología de los Alimentos».
Resolución de 27 de febrero de 1990, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Ignacio Esteban Parra Fabián Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Matemática Aplicada».
Resolución de 2 de marzo de 1990, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis García Rodríguez Profesor titular de Universidad. área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 2 de marzo de 1990, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Víctor Manuel Castillo Sánchez Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal».
Resolución de 21 de marzo de 1990, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Francisco Jurado Melguizo Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».
Resolución de 21 de marzo de 1990, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio Damas Serrano Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 21 de marzo de 1990, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Manuel Isidoro Capel Tuñón Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Lenguaje y Sistemas Informáticos».
Resolución de 21 de marzo de 1990, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Miguel González Moreno Profesor titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 21 de marzo de 1990, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Eduardo Cuenca García Catedrático de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 21 de marzo de 1990, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio J. López Linares Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Matemática Aplicada».
Resolución de 27 de marzo de 1990, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Química Orgánica», del Departamento de Química Orgánica, a don Ricardo Riquera Vega.
Resolución de 28 de marzo de 1990, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Geometría y Topología», del Departamento de Geometría y Topología, a Jesús Antonio Alvarez López.
Resolución de 29 de marzo de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Derecho Internacional Privado.
Resolución de 30 de marzo de 1990, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María Cruz Navarro Pérez.
Resolución de 30 de marzo de 1990, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares de Universidad a los Profesores que se citan.
Resolución de 20 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de dos Auxiliares de Administración General.
Resolución de 21 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 22 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 22 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de Riosa (Asturias), por la que se hace público la contratación laboral de Encargada de la Biblioteca-Coordinadora Cultural y una Asistente Social.
Resolución de 22 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de Súria (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de dos Administrativos de Administración General.
Resolución de 23 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón), por la que se hace público el nombramiento de un Suboficial de la Policía Local y de un Asistente Social.
Resolución de 26 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de Albal (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar Administrativo de Administración General y un Oficial Electricista.
Resolución de 26 de marzo de 1990, del Ayuntamiento de Montemayor (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Acuerdo del Consejo de 28 de marzo de 1990 por el que se nombran Vocales del Comité Consultivo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid