Acuerdo de 19 de julio de 1990, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Dolores Rivera Frade Juez sustituta de Santiago de Compostela, por el trámite de urgencia y para el año judicial 1989-1990.
Acuerdo de 19 de julio de 1990, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don José María Lorenzana Lorenzana Juez sustituto de Villagarcía de Arosa, por el trámite de urgencia y para el año judicial 1989-1990.
Acuerdo de 26 de julio de 1990, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sobre prórroga del desempeño de las funciones de los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos nombrados para el año judicial 1989-1990 del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y del ámbito territorial de varios Tribunales Superiores de Justicia.
Orden de 18 de julio de 1990 por la que se hace pública la resolución de la convocatoria de libre designación para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores anunciada por Orden de 10 de mayo de 1990.
Resolución de 20 de julio de 1990, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra, en virtud de concurso ordinario de provisión de Notarías vacantes, a los señores Notarios que se expresan para servir diversas Notarías.
Orden de 21 de julio de 1990 por la que se hace pública la adjudicación de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 22 de junio de 1990 por la que se dispone el cese de don Francisco José González de Lena Alvarez como Subdirector general para la Negociación Colectiva y Condiciones de Trabajo.
Orden de 13 de julio de 1990 por la que se dispone el cese de don Fernando Elías Jiménez-Ridruejo, como Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Soria.
Orden de 16 de julio de 1990 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 2 de abril de 1990.
Orden de 19 de julio de 1990 por la que se nombra a don Rafael Sánchez de Nogués Director provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta.
Resolución de 19 de julio de 1990, de la Subsecretaría, por la que se adjudican los puestos de trabajo convocados por Orden de 18 de mayo de 1990 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Resolución de 24 de julio de 1990, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energía convocados a libre designación por Orden de 25 de mayo de 1990.
Orden de 20 de julio de 1990 por la que se dispone el nombramiento por el sistema de libre designación, de don Eladio Santaella Alvarez como Subdirector genera, nivel 30, en la Subdirección General de Ordenación Marítimo-Pesquera y Cofradías de Pescadores, Dirección General de Ordenación Pesquera.
Resolución de 18 de julio de 1990, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación, por el sistema de libre designación, al funcionario don Luis Gascón Puido, del puesto de Subdirector general adjunto, nivel 29, en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología.
Resolución de 20 de julio de 1990, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, convocado a libre designación por Orden de 11 de mayo de 1990.
Orden de 26 de julio de 1990 por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 9 de mayo de 1990.
Orden de 26 de julio de 1990 por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 14 de junio de 1990.
Resolución de 4 de julio de 1990, de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don José Julio Güemez Ledesma, Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Física Aplicada».
Resolución de 5 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Alicia Puigvert Ocal Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 5 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco José Moreno Arrastio Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Antigua».
Resolución de 10 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Mercedes Rolland Quintanilla Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Francesa».
Resolución de 10 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Mirta Núñez Díaz-Balart Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Periodismo».
Resolución de 10 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Aliaga García Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Española».
Resolución de 10 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Eugenio Contreras Domingo Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Inglesa».
Resolución de 10 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Fermín Viejo Tirado Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».
Resolución de 10 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Aurelia Valiño Castro Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada».
Resolución de 11 de julio de 1990, de la Universidad Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales» a doña Aurea Cascajero Garcés.
Resolución de 11 de julio de 1990, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de «Fundamentos del Análisis Económico» a don Enrique Parra Iglesias.
Resolución de 12 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Asunción Colino Matilla Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Fisiología».
Resolución de 12 de julio de 1990, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Leoncio Cabrero Fernández Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Historia de América».
Resolución de 12 de julio de 1990, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Carlos Molina Paredes Profesor titular de Escuela Universitaria.
Resolución de 12 de julio de 1990, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Pedro Macías Laso Profesor titular de Universidad.
Resolución de 13 de julio de 1990, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Química Analítica» a doña María Cristina González Martín.
Resolución de 29 de junio de 1990, del Ayuntamiento de Alberique (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía local.
Resolución de 2 de julio de 1990, del Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo), por la que se hace público el nombramiento de un funcionario como Auxiliar de Policía.
Resolución de 3 de julio de 1990, del Ayuntamiento de Algorfa (Alicante), por el que se efectua el nombramiento de dos Policías municipales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid