Real Decreto 248/1991, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don Joel Casino Gimeno como Jefe de la Oficina del Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.
Real Decreto 249/1991, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don José Luis Ferreiro Goyanes como Jefe del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey.
Real Decreto 250/1991, de 27 de febrero, por el que se nombra Secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey a don Joel Casino Gimeno.
Real Decreto 251/1991, de 27 de febrero, por el que se nombra Jefe de la Agrupación de Actividades de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey a don José Luis Ferreiro Goyanes.
Real Decreto 252/1991, de 27 de febrero, por el que se nombra Jefe del Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey a don Guillermo Quintana-Lacaci Ramos.
Real Decreto 253/1991, de 27 de febrero, por el que se nombra Jefe de la Secretaría de Despacho de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey a don José Cabrera García.
Acuerdo de 6 de febrero de 1991, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se acepta la renuncia al cargo de Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de don Alfonso Villagómez Rodil.
Resolución de 7 de febrero de 1991, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Ferrol, perteneciente al Colegio Notarial de La Coruña, al Notario de dicha localidad don Francisco M. López Sánchez.
Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la plantilla orgánica de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.
Resolución de 26 de febrero de 1991, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se promueven al empleo de Sargentos Músicos de la Guardia Civil al personal que se relaciona.
Real Decreto 254/1991, de 1 de marzo, por el que se nombra a don Rafael Morán Mediña Administrador general del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA).
Resolución de 25 de febrero de 1991, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se nombran funcionarios de carrera en el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación y se les adjudica destino a 33 aspirantes en prácticas.
Resolución de 11 de febrero de 1991, de la Universidad de Oviedo, por la que se nombra a don Víctor Luaña Cabal Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 16 de enero de 1991, del Consell Comarcal del Baix Ebre Tortosa (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Delineante.
Resolución de 21 de enero de 1991, del Cabildo Insular de El Hierro (Canarias), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico superior de Administración General.
Resolución de 24 de enero de 1991, de la Entidad Local Menor de Muntells Sant Jaume d'Enveja (Tarragona), por la que se hace público el nombramiento de un Peón de limpieza.
Resolución de 28 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Antas (Almería), por la que se hace público el nombramiento de un Operario de recogida de basura.
Resolución de 28 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Pantón (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 30 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Bilbao, por la que se hace público el nombramiento de Administrativos.
Resolución de 30 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 31 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Bocairent (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 31 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de un Pedagogo.
Resolución de 31 de enero de 1991, del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid