Real Decreto 538/1991, de 22 de marzo, por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente establecida de don José Manuel Pando Manjón, Magistrado.
Real Decreto 539/1991, de 12 de abril, por el que se nombra Presidente del Consejo de Estado a don Fernando Ledesma Bartret.
Real Decreto 540/1991, de 12 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado a don Landelino Lavilla Alsina, Consejero permanente del Estado.
Real Decreto 541/1991, de 12 de abril, por el que se nombra Consejero permanente de Estado a don Fernando de Mateo Lage.
Real Decreto 542/1991, de 12 de abril, por el que se nombra Consejero permanente de Estado a don Antonio Pérez Tenessa.
Resolución de 25 de marzo de 1991, por la que se concede la jubilación voluntaria al Notario de Madrid, don José Antonio Molleda Fernández-Llamazares, por haber cumplido la edad de sesenta y cinco años.
Resolución de 27 de marzo de 1991, de la Dirección General de Servicios, por la que se resuelve las pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes de Técnicos no titulados, en régimen laboral, en la Dirección General de Protección Civil, con expresión de nombramientos, adjudicación de destinos y anuncio de plazos posesorios.
Orden de 11 de abril de 1991 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Santiago Moreno González como Director provincial de Educación y Ciencia de Ciudad Real.
Orden de 11 de abril de 1991 por la que se dispone el cese, a petición propia, de doña Pilar Vega Cebrián como Directora provincial de Educación y Ciencia de Zaragoza.
Orden de 11 de abril de 1991 por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Jesús Olmos Pascual como Director provincial de Educación y Ciencia de Segovia.
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se integra en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, de carácter interdepartamental, a doña Pilar Cabello Gutiérrez.
Resolución de 26 de marzo de 1991, de la Universidad de Barcelona, por la que se corrigen errores en la de 20 de febrero de 1991 por la que se nombran Profesores titulares de Universidad.
Resolución de 26 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ignacio María Díez-Picazo Giménez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Procesal».
Resolución de 26 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Luisa del Barrio Vega Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Griega».
Resolución de 26 de marzo de 1991, de la Universidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Jesús Andrés García Sevilla Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Farmacología».
Resolución de 27 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis Rivera de los Arcos Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisiología».
Resolución de 27 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Rodríguez Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Patología».
Resolución de 27 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier Arnaldo Alcubilla Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Historia del Arte».
Resolución de 1 de abril de 1991, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Sociología», del Departamento de Sociología y Ciencia Política y de la Administración a don Francisco Octavio Uña Juárez.
Resolución de 2 de abril de 1991, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria de Lugo del área de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal, a don José Manuel Magide Ameijide.
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Filología Latina» a don José Luis Moralejo Alvarez.
Resolución de 15 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 15 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Resolución de 18 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Azuaga (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de personal laboral.
Resolución de 18 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Bilbao, por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de Oficios.
Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 20 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Poyo (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Técnico de Administración General.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de cuatro Subalternos de Administración General.
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de ocho Administrativos de Administración General.
Resolución de 21 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios, Agentes de la Policía Local.
Resolución de 21 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Villaquilambre (León), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar Administrativo.
Resolución de 25 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Getafe (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de un Bombero del Servicio de Extinción de Incendios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid