Real Decreto 543/1991, de 10 de abril, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de Palencia a don Manuel Domínguez Viguera.
Real Decreto 544/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General de las Armadas del Ejército de Tierra al General de División don Fernando Martínez Valín.
Real Decreto 545/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don Antonio Vivero Cereijo.
Real Decreto 546/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra al General de Brigada don José López-Perea Herencia.
Real Decreto 547/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra al Coronel don Ramón Serrano Rioja.
Real Decreto 548/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra al Coronel don José Ignacio de Peñaranda Algar.
Real Decreto 549/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra al Coronel don Juan José Hernández Rovira.
Real Decreto 550/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra al Coronel don Leonardo Larios Aracana.
Real Decreto 551/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don José Ignacio González-Aller Hierro.
Real Decreto 552/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Rafael Morales Romero.
Real Decreto 553/1991, de 12 de abril, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Coronel don José Antonio Torán Martín.
Orden de 12 de abril de 1991 por la que se resuelve parcialmente la Orden 432/38176/1991 de 29 de enero («Boletín Oficial del Estado de 1 de febrero), que anunciaba convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Orden de 17 de abril de 1991 por la que se dispone el pase a la situación de reserva del Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Andrés Cassinello Pérez.
Orden de 11 de abril de 1991 por la que se dispone el nombramiento para el puesto de Subdirector general de Planificación del Transporte Marítimo a don Luis Miguel Guerez Roig.
Orden de 8 de abril de 1991 por la que se modifica la de 31 de enero por la que se resolvía el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de Empleo).
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 13 de febrero de 1991.
Resolución de 9 de abril de 1991, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 27 de septiembre de 1990.
Orden de 15 de abril de 1991 por la que se dispone el cese como Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Turismo de don Luis Miguel Guerez Roig, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con número de Registro de Personal 1576125824A1111.
Orden de 15 de abril de 1991 por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por Orden de 14 de febrero de 1991.
Resolución de 20 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Tomás Calvo Buezas Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Antropología Social».
Resolución de 20 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Fátima Arranz Lozano Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología».
Resolución de 20 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don José Miguel Serrano Ruiz-Calderón Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Filosofia del Derecho Moral y Política».
Resolución de 21 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Luisa Sánchez Bernardos Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Virginia Tovar Martín Catedrática de Universidad del área de conocimiento de «Historia del Arte».
Resolución de 22 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña Eloísa Díez López Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Psicología Básica».
Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Bernardo Gómez Corraliza y a doña María Asunción Linacero de la Fuente Profesores titulares de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Civil».
Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña C. Victoria Ragel Prudencio Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica».
Resolución de 25 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Luis Eugenio Carretero Díaz Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas».
Resolución de 26 de marzo de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña María Paz Alcalde Onrubia Profesora titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología Francesa».
Resolución de 3 de abril de 1991, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Composición Arquitectónica», del Departamento de Representación y Teoría Arquitectónica a don José Ramón Soraluce Blond.
Resolución de 3 de abril de 1991, de la Universidad de La Coruña, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Composición Arquitectónica», del Departamento de Representación y Teoría Arquitectónica a don José Ramón Alonso Pereira.
Resolución de 3 de abril de 1991, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas», del Departamento de Historia e Instituciones Económicas a don Juan Julio Luis Carmona Badía.
Resolución de 4 de abril de 1991, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Historia Antigua», del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua y Ciencias y Técnicas Historiográficas, a don Marco Virgilio García Quintela.
Resolución de 5 de abril de 1991, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universidad (Lugo), del área de conocimiento de «Fisiología», del Departamento de Fisiología a don Luis Felipe de la Cruz Palomino.
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Juan Antonio Porto Alonso, Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual y Publicidad».
Resolución de 8 de abril de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Francisco Javier Alda Serrano Catedrático de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Optica».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid