Acuerdo de 18 de abril de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se ordena publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la composición de la Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha de conocer los recursos electorales.
Real Decreto 655/1991, de 5 de abril, por el que se dispone el cese de don Luis Yáñez-Barnuevo García como Presidente de la Comisión Nacional para la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América.
Real Decreto 656/1991, de 26 de abril, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Economía y Hacienda se encargue del despacho de su Departamento el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Real Decreto 657/1991, de 26 de abril, por el que se promueve al empleo de Capitán General del Ejército del Aire, con carácter honorífico, al Teniente General, en situación de Segunda Reserva, don Angel Salas Larrazábal.
Real Decreto 658/1991, de 26 de abril, por el que se dispone el cese, previa aceptación de su renuncia, como Vicepresidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de don José Manuel García Hermoso.
Real Decreto 659/1991, de 26 de abril, por el que se nombra Vicepresidente del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a don Fernando Ramírez Mazarredo.
Real Decreto 660/1991, de 26 de abril, por el que se nombra a don Luis Herrero Juan Director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
Orden de 25 de abril de 1991 por la que se dispone el cese, previa aceptación de su renuncia, de don Fernando Ramírez Mazarredo como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Orden de 19 de abril de 1991 por la que se acuerda el cese de don Javier García-Bellido García de Diego como Subdirector general de Estudios y Documentación del Instituto Nacional de Administración Pública.
Real Decreto 661/1991, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de don Juan Alarcón Montoya como Director general de Servicios.
Real Decreto 662/1991, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de don Luis Herrero Juan como Director general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones.
Real Decreto 663/1991, de 26 de abril, por el que se nombra Director general de Servicios a don Rodrigo Molina Fernández.
Real Decreto 664/1991, de 26 de abril, por el que se nombra Director general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones a don José Luis Adell Alvarez.
Resolución de 16 de abril de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 26 de marzo de 1991, que nombraba Profesor titular de Universidad a don José Antonio Ramos Pascua.
Resolución de 19 de diciembre de 1990, del Ayuntamiento de Cistierna (León), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Archivo y Biblioteca.
Resolución de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Torrejoncillo (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.
Resolución de 27 de marzo de 1991, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 1 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Ponteceso (La Coruña), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Archivo y Biblioteca.
Resolución de 1 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Agente de la Policía Local.
Resolución de 3 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara (Cáceres), por la que se hace público el nombramiento de un Maestro de Obras.
Resolución de 4 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Briviesca (Burgos), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de vías y obras.
Resolución de 6 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Portillo (Valladolid), por la que se hace público el nombramiento de un Monitor deportivo laboral.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid