Real Decreto 761/1991, de 10 de mayo, por el que se designa a don Santiago Salas Collantes Embajador de España en el Reino de Nepal, con residencia en Nueva Delhi.
Real Decreto 762/1991, de 10 de mayo, por el que se designa a don Santiago Salas Collantes Embajador de España en la República Popular de Bangladesh, con residencia en Nueva Delhi.
Real Decreto 763/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Ingenieros) del Ejército de Tierra, al Coronel don Pablo Murga Tejedor.
Real Decreto 764/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Artillería) del Ejército de Tierra, al Coronel don Antonio Roldán Guerra.
Real Decreto 765/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra, al Coronel don Juan José Falcó Rotger.
Real Decreto 766/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General de las Armas (Infantería) del Ejército de Tierra, al Coronel don Rafael Compagny López.
Real Decreto 767/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don José María Paternina Bono.
Real Decreto 768/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don José Luis Tojeiro Aneiros.
Real Decreto 769/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Francisco López Fernández.
Real Decreto 770/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don José Antonio Mingot García.
Real Decreto 771/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don Luis Guitart Poch.
Real Decreto 772/1991, de 10 de mayo, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel don José Martínez Cruz.
Resolución de 23 de abril de 1991, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta la renuncia a su condición de funcionaria de la Escala de Oficial Postal y de Telecomunicación, A12TC1906, doña María Victoria Torres Gómez.
Orden de 9 de mayo de 1991 por la que se resuelve el concurso de traslados del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato, convocado por la de 19 de octubre de 1990.
Orden de 17 de abril de 1991 por la que se nombra Directora de la Oficina Provincial de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local en Burgos a doña Flora Galindo del Val.
Resolución de 7 de mayo de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia
Resolución de 7 de mayo de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia.
Corrección de errores de la Resolución de 14 de febrero de 1991, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudican definitivamente plazas de Facultativos Especialistas de área convocadas por Resolución de 22 de diciembre de 1989.
Resolución de 15 de abril de 1991, de la Universidad de Santiago, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria en Lugo, del área de conocimiento de «Producción Vegetal», del Departamento de Ingeniería Agroforestal y Producción Vegetal, a doña María Isabel Iglesias Díaz, plaza número 906/90.
Resolución de 9 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios y laborales.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid