Orden de 18 de abril de 1991 por la que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Francisco Marzal Caparrós, Juez en situación de excedencia voluntaria.
Acuerdo de 21 de mayo de 1991, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Andrés Díez-Astrain Rodrigo como Juez sustituto de Laredo (Cantabria), por el trámite de urgencia y para el año judicial 1990-91.
Acuerdo de 22 de mayo de 1991, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Miguel Angel de la Torre Aparicio Juez de Vigilancia Penitenciaria de Soria, en régimen de compatibilidad con su actual destino.
Real Decreto 831/1991, de 30 de mayo, por el que se dispone que durante la ausencia del Ministro de Industria, Comercio y Turismo se encargue del despacho de su Departamento el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Resolución de 10 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace público el destino, por el sistema de libre designación, de la funcionaria doña Mercedes Guerrero Galiano para el puesto de trabajo de Secretaría del Director del Gabinete del Ministro.
Corrección de errores de la Orden de 6 de mayo de 1991 por la que se dispone el cese de don Miguel Angel Mena Garrido como Subdirector general de Coordinación de Servicios Periféricos.
Orden de 27 de mayo de 1991 por la que se dispone el nombramiento de doña María Eugenia Zabarte Martínez de Aguirre como Subdirectora general de Cooperación y Asesoramiento.
Resolución de 11 de mayo de 1991, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que, en virtud del respectivo concurso, se hace público el nombramiento de la Profesora que se cita.
Resolución de 11 de mayo de 1991, de la Universidad Pompeu Fabra, por la que, en virtud de los respectivos concursos, se hacen públicos los nombramientos de los Profesores que se relacionan.
Resolución de 16 de mayo de 1991, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada», a doña Gloria Pardo Alés.
Resolución de 17 de mayo de 1991, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad», a don José Ramón Yébenes Lafuente.
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Universidad de Alicante, por la cual se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», a doña Ana Laguna Pérez.
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor titular de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Guillermo Rodríguez de Echandía y Pouget.
Resolución de 22 de mayo de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a doña Ana María Valero Abadal.
Resolución de 22 de mayo de 1991, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Tomás Albaladejo Mayordomo.
Resolución de 18 de abril de 1991, del Servicio Valenciano de la Salud, por la que se hace público el resultado de las especialidades de Medicina Intensiva y Medicina Interna del concurso de traslados de facultativos especialistas de los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias dependientes del Servicio Valenciano de Salud, convocado por Resolución de 29 de junio de 1990, del Servicio Valenciano de Salud («Boletín Oficial del Estado» número 182, de 31 de julio).
Resolución de 17 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 22 de abril de 1991, de la Diputación Provincial de Almería, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 23 de abril de 1991, de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se hace público el nombramiento de un Técnico en Restauración.
Resolución de 23 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías locales.
Resolución de 24 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Gelida (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Sargento de la Policía Local.
Resolución de 24 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 25 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Avila), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 25 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Policía Local.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Albal (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de dos funcionarios Técnicos de Administración General.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Auxiliares de Administración General.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de primera Fontanero.
Resolución de 26 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de cuatro Guardias de la Policía Local.
Resolución de 29 de abril de 1991, de la Diputación Foral de Bizcaia, por la que se hace público el nombramiento de un Ingeniero de Telecomunicaciones.
Resolución de 29 de abril de 1991, del Ayuntamiento de Forua (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de una Limpiadora.
Resolución de 2 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 2 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Viana del Bollo (Orense), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Diputación Provincial de Cuenca, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid