Real Decreto 1021/1991, de 28 de junio, por el que se dispone el cese de don Emilio Muñoz Ruiz como Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Real Decreto 1022/1991, de 28 de junio, por el que se nombra Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don Elías Fereres Castiel.
Resolución de 16 de mayo de 1991, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se nombran, en virtud de pruebas de idoneidad, Profesores del Cuerpo de Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia del Arte», a los señores que se relacionan.
Orden de 24 de junio de 1991 por la que se anuncia la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
Resolución de 12 de junio de 1991, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se acepta la propuesta de la Comisión de pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, área de «Filología Inglesa», declarando apta a la aspirante doña María Teresa Torroba Santamaría.
Orden de 26 de junio de 1991 por la que se convoca a libre designación entre funcionarios puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia.
Orden de 6 de marzo de 1991 por la que se autoriza, de conformidad con los informes emitidos, el cese de actividades del centro docente privado de Educación Especial «Nuestra Señora del Rosario» de Torralba de Calatrava (Ciudad Real).
Orden de 6 de marzo de 1991 por la que se autoriza, de conformidad con los informes emitidos, el cese progresivo de actividades del Centro docente privado de Educación General Básica, «Seminario Escuelas Pías» de Peralta de la Sal (Huesca).
Orden de 6 de marzo de 1991 por la que se concede la autorización definitiva para su apertura y funcionamiento al Centro docente privado de Educación Preescolar «Madres Pasionistas» de Olías del Rey (Toledo).
Orden de 6 de mayo de 1991 por la que se concede al Instituto de Bachillerato de Campanario (Badajoz), la denominación de «Bartolomé J. Gallardo».
Orden de 10 de mayo de 1991, revocando la autorización concedida por Orden de 24 de junio de 1988 al Centro privado de Educación de Adultos «Futuro» de Zaragoza.
Orden de 10 de mayo de 1991 por la que se autoriza el cambio de domicilio del Centro de Educación Especial privado «Centro de Tratamiento Integral de la Parálisis Cerebral», sito en la plaza Poeta Manuel Palacio, 4, a la calle Arganda, 32-34 de Madrid.
Orden de 17 de mayo de 1991 por la que se concede al Instituto de Bachillerato número 9 de Leganés «Madrid», la denominación de «Juan de Mairena».
Orden de 23 de mayo de 1991 por la que se crean una unidad escolar de Educación General Básica en Esperanza Calceta, Manabi (Ecuador) y una unidad escolar de Educación General Básica en El Jadida (Marruecos).
Orden de 27 de mayo de 1991 por la que se deniega al Centro privado de Formación Profesional «Virgen Blanca» de León, la autorización para impartir módulos profesionales.
Orden de 27 de mayo de 1991 por la que se modifica la autorización del Centro privado de Formación Profesional «Fundación Revilla-Gigedo» de Gijón «Asturias».
Orden de 27 de mayo de 1991 por la que se autoriza a la Sección de Formación Profesional Especial «Estudio 3» de Aravaca (Madrid), la ampliación de una unidad de la Rama Agraria.
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Dirección General de Enseñanza Superior, disponiendo la publicación del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José María Pérez Casas, sobre pruebas de idoneidad, firme al haber sido declarada desierta la apelación interpuesta.
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Dirección General de Enseñanza Superior, disponiendo la publicación del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Sixta Cañadas Correas y otros, sobre pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Resolución de 20 de mayo de 1991, de la Dirección General de Enseñanza Superior, disponiendo la publicación del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria de recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro González Correal, sobre pruebas de idoneidad.
Resolución de 22 de mayo de 1991, de la Dirección General de Enseñanza Superior, disponiendo la publicación del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Jusiticia de Madrid, en recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel María Fraile Clivillés, sobre retribuciones como Profesor titular de Universidad
Resolución de 31 de mayo de 1991, de la Dirección General de Coordinación y de Alta Inspección, por la que se da publicidad al Convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de prevención de las drogodependencias.
Resolución de 5 de junio de 1991, de la Dirección General de Enseñanza Superior, disponiendo la publicación del fallo de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jusiticia de Madrid, en recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Begoña de Luis Fernández, sobre pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid