Real Decreto 1029/1991, de 27 de junio, por el que se declara en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial a don Fernando de Mateo Lage.
Corrección de erratas del Real Decreto 1018/1991, de 29 de junio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares a don Gabriel Cañellas Fons.
Real Decreto 1030/1991, de 28 de junio, por el que se nombra a don Pedro Pablo Mansilla Izquierdo, Director general de Administración Penitenciaria.
Real Decreto 1031/1991, de 28 de junio, por el que se dispone el cese de don Alberto Galán Ruiz Poveda como Director del Gabinete del Secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente.
Real Decreto 1032/1991, de 28 de junio, por el que se nombra a don José Antonio Errejón Villacieros Director del Gabinete del Secretario de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente.
Resolución de 24 de mayo de 1991, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que se destina, en cumplimiento de setencias de 7 de octubre de 1983 y 3 de julio de 1989, al Profesor agregado, hoy Catedrático, don Paulino García Partida a la Universidad Complutense de Madrid.
Orden de 27 de junio de 1991 por la que se nombra a don Javier Herrero Lizano Subdirector general de Planificación y Coordinación Informática.
Orden de 27 de junio de 1991 por la que se nombra a don Angel Luis Sánchez Iglesias Subdirector general de Inspección de Seguridad Social.
Orden de 27 de junio de 1991 por la que se nombra a don Felipe García Ortiz Director ejecutivo de la Organización de Trabajos Portuarios.
Resolución de 24 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 27 de febrero de 1991.
Resolución de 25 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adjudicación de la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 12 de abril de 1991.
Orden de 25 de junio de 1991 por la que se dispone el cese de diversos Subdirectores generales del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Orden de 25 de junio de 1991 por la que se dispone el nombramiento de diversos Subdirectores generales del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Resolución de 22 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Facultativos Especialistas pertenecientes a los Servicios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Resolución de 23 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se subsanan errores advertidos en la designación de personal para proveer puestos de Facultativos Especialistas pertenecientes a los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas, llevada a cabo por Resolución de 8 de marzo de 1991.
Resolución de 23 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Facultativos Especialistas pertenecientes a los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Resolución de 30 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Jefe de Servicio y Sección pertenecientes a los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas.
Resolución de 30 de mayo de 1991, de la Subsecretaría, por la que se designa personal para proveer determinados puestos de Facultativos Especialistas pertenecientes a los servicios jerarquizados de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, en el ámbito de las distintas Comunidades Autónomas.
Orden de 28 de junio de 1991 por la que se nombra a don Juan Manuel Duque Gómez como Subdirector general de Servicios de la Dirección General Técnica y de Servicios.
Resolución de 12 de mayo de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa a doña Angeles García Alvarez como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 12 de mayo de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa a don Jenaro Costas Rodríguez como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 12 de mayo de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa a doña Pilar Ruiz-Va Palacios como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 12 de mayo de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa a don Gabriel Bassa Bosch como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 12 de mayo de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se cesa a don Victoriano López Rodríguez como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 3 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Isabel Escudero Ríos Profesora titular de Universidad, área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 3 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Jesús José Ignacio Prieto de Pedro Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Francisco Ernesto Puertas Moya como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Alfonso Serrano Gómez como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Luis Sánchez García como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Enrique Sandoval Valdemoro como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 4 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a don Jesús Urías Valiente como Vocal del Consejo Social de dicha Universidad.
Resolución de 5 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María Dolores Fernández Pérez Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 7 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Silvia del Saz Cordero Profesora titular de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Resolución de 8 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña María Eugenia Gayo Santa Cecilia Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho, Moral y Política».
Resolución de 10 de junio de 1991, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se nombra a doña Paloma Victoria Ballesteros García Catedrática de Universidad, del área de conocimiento de «Química Orgánica».
Resolución de 17 de junio de 1991, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de Universidad a don Alejandro Martín Malo, del área de conocimiento de «Medicina», en virtud de concurso.
Resolución de 20 de junio de 1991, de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores Universitarios.
Corrección de erratas de la Resolución de 11 de junio de 1991, de la Universidad de Vigo, por la que se nombra Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Estratigrafía», del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente a don Federico Eugenio Vilas Martín.
Resolución de 9 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios y contratación de laborales.
Resolución de 16 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Benissalem (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de un Policía Local interino.
Resolución de 23 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 23 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Teia (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 24 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Balaguer (Lérida), por la que se hace público el nombramiento de tres Profesores de Música.
Resolución de 29 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de tres Oficiales de Oficios (Vialidad).
Resolución de 29 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de dos Oficiales de Oficios (Conductores).
Resolución de 29 de mayo de 1991, del Ayuntamiento de Bilbao, por la que se hace público el nombramiento de cuatro Oficiales de Oficios (Jardinería).
Resolución de 5 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia Municipal.
Resolución de 5 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Ordenanza.
Resolución de 6 de junio de 1991, del Ayuntamiento de A Estrada (Pontevedra), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 6 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), por la que se hace público el nombramiento de laborales.
Resolución de 8 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Lobeira (Orense), por la que se hace público el nombramiento de laborales.
Resolución de 10 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 10 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Toledo, por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 12 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Lugo, por la que se hace pública la contratación de un Asistente Social.
Resolución de 13 de junio de 1991, del Ayuntamiento de Lugo, por la que se hace público la contratación de un Agente de Consumo.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid