Real Decreto 1263/1991, de 26 de julio, por el que se dispone que don Fermín Zelada Jurado cese como Director general de Política Exterior para Europa, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 1264/1991, de 26 de julio, por el que se dispone que don José Antonio de Yturriaga Barberán cese como Embajador de España en Irlanda, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 1265/1991, de 26 de julio, por el que se designa a don Fermín Zelada Jurado Embajador de España en Irlanda.
Real Decreto 1266/1991, de 26 de julio, por el que se nombra a doña María de las Mercedes Rico Carabias Directora general de Política Exterior para Europa.
Real Decreto 1267/1991, de 2 de agosto, por el que se dispone que don Ramón Armengol López cese como Embajador de España en Jordania, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Resolución de 26 de julio de 1991 por la que se rectifica la de 9 de julio de 1991, en la que se resuelve concurso de traslado entre Oficiales de la Administración de Justicia para cubrir plazas en órganos de nueva creación.
Real Decreto 1268/1991, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Capitán de Navío don Carlos Casajús Díaz.
Real Decreto 1269/1991, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Brigada don Santiago San Antonio Copero.
Real Decreto 1270/1991, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire al Coronel don Emilio Carlos Conde Fernández-Oliva.
Real Decreto 1271/1991, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire al General de Brigada don Ignacio Saénz de Buruaga y Dans.
Real Decreto 1272/1991, de 2 de agosto, por el que se promueve al empleo de General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención al Coronel Interventor don Julio Barbero Márquez.
Orden de 2 de agosto de 1991 por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don José Luis Tojeiro Aneiros, como Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire.
Orden de 2 de agosto de 1991, por la que se dispone el cese del General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don Gonzalo Roa de la Torre Trassierra como Subdirector general de Normalización y Catalogación de la Dirección General de Armamento y Material.
Orden de 2 de agosto de 1991 por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don Ignacio Sáenz de Buruaga y Dans como Subdirector general de Normalización y Catalogación de la Dirección General de Armamento y Material.
Orden de 2 de agosto de 1991 por la que se dispone el nombramiento del General de División del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don Gonzalo Roa de la Torre Trassierra, como Director de Mantenimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
Resolución de 30 de julio de 1991, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se nombran militares de empleo de la categoría de Oficial del Ejército de Tierra.
Real Decreto 1273/1991, de 2 de agosto, por el que se dispone el cese de don José Rubio Bosch como Director general de Obras Hidráulicas.
Real Decreto 1274/1991, de 2 de agosto, por el que se nombra Director general de Obras Hidráulicas a don Adrián Baltanás García.
Real Decreto 1275/1991, de 2 de agosto, por el que nombra Director del Instituto de Estudios del Transporte y las Comunicaciones a don Gonzalo Cedrún Rábado.
Orden de 17 de julio de 1991 por la que se corrigen los errores padecidos en la de 8 de abril de 1991 («Boletín Oficial del Estado» del 15), que, en cumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional, nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a alumnos de la undécima promoción del Plan Experimental de 1971.
Orden de 12 de julio de 1991 por la que se corrigen errores en la de 30 de abril de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayo), que resuelve concurso para cubrir vacantes en el Instituto Nacional de Empleo.
Resolución de 22 de julio de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Controladores de la Circulación Aérea.
Resolución de 1 de julio de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Alfonso Martínez Ruiz Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería».
Resolución de 8 de julio de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Ricardo Alonso García Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Administrativo».
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid