Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Alfonso Calvé Pérez como Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Fernando Magro Fernández como Subdirector General de Gestión de la de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don José Antonio Parreño González como Jefe de la División de Gestión Económica de la Secretaría General-Dirección de la Policía, por pasar a ocupar otro puesto.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Pedro Rodríguez Nicolás como Comisario General de Policía Judicial de la Secretaría General-Dirección de la Policía, por pase a otro destino.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Pedro Julián García Juarranz como Comisario General de Documentación de la Secretaría General-Dirección de la Policía, por pase a otro destino.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Luis Luengo Alfonso como Jefe de la División de Gestión Técnica de la Secretaría General-Dirección de la Policía, por pase a otro destino.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Julio Emilio Martínez Díaz como Jefe de la División de Personal de la Secretaría General-Dirección de la Policía, por pase a otro destino.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Bartolomé Sagrera Moreno como Subdirector general de Personal del Ministerio del Interior, por pasar a ocupar otro puesto.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese de don Maximiliano García Cantos como Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Secretaría General-Dirección de la Policía por pase a otro destino.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Soleto Alvarez como Subdirector general Jefe del Gabinete Técnico de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Antonio Parreño González como Subdirector general Jefe de Gestión de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Manuel Reverte Montagud como Comisario general de Policía Judicial de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Luis Luengo Alfonso como Comisario general de Documentación de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Bartolomé Sagrera Moreno como Jefe de la División de Personal de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Pedro Rodríguez Nicolás como Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Desiderio Sierra Parro como Jefe de la División de Gestión Técnica de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Orden de 6 de septiembre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Felipe del Pozo Blanco como Jefe de la División de Gestión Económica de la Secretaría General-Dirección de la Policía.
Resolución de 23 de agosto de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace público el nombramiento, por el sistema de libre designación, del funcionario don Manuel Martín Ledesma para el puesto de trabajo de Director del Puerto de Santander.
Resolución de 22 de julio de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Emilio Muñoz Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia».
Resolución de 26 de julio de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Facundo Pérez Gimenez Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Química Física».
Resolución de 30 de julio de 1991, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Abraham Antonio Martín-Maestro del Pino Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filología Española».
Resolución de 16 de agosto de 1991, de la Universidad de Cádiz, por la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos convocado por Resolución de fecha 31 de mayo de 1991.
Resolución de 21 de agosto de 1991, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se corrigen errores en la de 4 de febrero y 6 de marzo de 1991, relativas a notificación de números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 2 de septiembre de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de la misma.
Resolución de 2 de septiembre de 1991, de la Universidad de Alicante, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la misma.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid