Real Decreto 1335/1991, de 5 de septiembre, por el que se destinan a los Magistrados que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de dicha fecha.
Real Decreto 1336/1991, de 5 de septiembre, por el que se nombra en propiedad Magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia a don Vicente Ortega Llorca.
Acuerdo de 5 de septiembre de 1991, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por la que se destinan a los Jueces que se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General de dicha fecha.
Real Decreto 1337/1991, de 9 de septiembre, por el que se dispone que don Manuel Piñeiro Souto cese como Embajador de España en la República Unida del Camerún, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 1338/1991, de 9 de septiembre, por el que se dispone que don Manuel Piñeiro Souto cese como Embajador de España en la República del Chad, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Real Decreto 1339/1991, de 9 de septiembre, por el que se dispone que don Manuel Piñeiro Souto cese como Embajador de España en la República Centroafricana, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Mariano Ucelay de Montero.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don Fernando Arias-Salgado y Montalvo.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de primera clase a don José Manuel Allendesalazar Valdés.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Enrique Iranzo Arqués.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Pablo Bravo Lozano.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Vicente Blanco Gaspar.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Manuel Lorenzo García-Ormaechea.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Antonio Cosano Pérez.
Orden de 1 de agosto de 1991 por la que se asciende a Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Juan José Santos Aguado.
Resolución de 8 de agosto de 1991, de la Secretaría de Estado-Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se acepta la renuncia a la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de don José Antonio Ruiz Sánchez.
Real Decreto 1340/1991, de 6 de septiembre, por el que se nombra Director general de Costas a don Fernando Javier Osorio Páramo.
Orden de 29 de agosto de 1991 por la que se hace pública la adjudicación de un puesto convocado a libre designación por Orden de 29 de julio de 1991 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto).
Orden de 31 de agosto de 1991 por la que se dispone el cese por pase a otro destino de doña Maria Pilar Lucendo de Lucas, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como Subdirectora general del Gabinete Técnico de la Subsecretaría.
Resolución de 2 de agosto de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso a doña Estrella García Montaño Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.
Resolución de 8 de agosto de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Emilio Mikunda Franco Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho Moral y Política», adscrito al Departamento de Derecho, Eclesiástico del Estado, Derecho Romano, Historia del Derecho y de las Instituciones, Filosofía del Derecho Moral y Política.
Resolución de 12 de agosto de 1991, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 19 de agosto de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», Departamento de Psicología, a doña María de los Angeles Mayor Cinca.
Resolución de 19 de agosto de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», Departamento de Psicología, a don José Labajos Alonso.
Resolución de 20 de agosto de 1991, de la Universidad de León, por la que se adjudica por libre designación el puesto de Secretario/a del Rector.
Resolución de 20 de agosto de 1991, de la Universidad de Santiago, por la que se rectifica la de 1 de julio de 1991, y se nombra Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Química Analítica» del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología a don Carlos Herrero Latorre.
Resolución de 21 de agosto de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Luis Antonio Palma Martos Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Teoría Económica y Economía Política.
Resolución de 26 de agosto de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrige error en la de 11 de julio pasado, que nombraba Profesor titular de Escuela Universitaria a don Miguel Angel Castillo Jiménez.
Resolución de 26 de agosto de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se corrige error en la de 11 de julio pasado, que nombraba Profesor titular de Escuela Universitaria a don José María Cortés Díaz.
Resolución de 2 de julio de 1991, de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 6 de agosto de 1991, del Ayuntamiento de Almuñecar (Granada), por la que se hace público el nombramiento de un Policía local.
Resolución de 9 de agosto de 1991, de la Diputación Provincial de Alicante, por la que se hace público el nombramiento de funcionarios y laborales.
Resolución de 14 de agosto de 1991, del Ayuntamiento de Aguilas (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de Guardias de la Policía local.
Resolución de 14 de agosto de 1991, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de varios funcionarios.
Resolución de 19 de agosto de 1991, del Ayuntamiento de Azuaga (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia municipal.
Resolución de 19 de agosto de 1991, del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid