Corrección de errores del anexo al Real Decreto 1292/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueba la modificación de los estatutos de la Universidad de Salamanca.
Real Decreto 1498/1991, de 11 de octubre, por el que se dispone el cese de don Armando Albert Martínez como Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Real Decreto 1499/1991, de 11 de octubre, por el que se nombra Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a don José María Mato de la Paz.
Orden de 2 de octubre de 1991 por la que se dispone el cese, por cambio de destino, de don José Luis Pérez Iriarte como Subdirector general de Ordenación Académica.
Orden de 2 de octubre de 1991 por la que se resuelve el concurso de traslados para la provisión de puestos de Función Inspectora Educativa.
Orden de 9 de octubre de 1991 por la que se convocan a libre designación, entre funcionarios, puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia.
Resolución de 10 de octubre de 1991, de la Secretaría de Estado-Consejo Superior de Deportes, por la que se anuncia la provisión, por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo de Inspector general de Federaciones y Entidades Deportivas.
Orden de 20 de septiembre de 1991 por la que se autoriza el cambio de titularidad a los Centros privados de Educación General Básica, Bachillerato Unificado y Polivalente y Formación Profesional de primer grado «La Inmaculada» de Armenteros (Salamanca).
Resolución de 30 de septiembre de 1991, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica, por la que se adjudican y renuevan becas en el extranjero, correspondientes al Programa Nacional de Formación de Personal Investigador y al Programa Sectorial de Formación de profesorado y Personal investigador.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid