Orden de 14 de octubre de 1991 por la que se dispone que el General de División del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Jaime Felipe Cornago Bonnefont de Varinay, siga desempeñando el cargo de Director de Aprovisionamiento y Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Orden de 14 de octubre de 1991 por la que se dispone el destino del Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Carmelo Sánchez Valdés a la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Orden de 2 de agosto de 1991 por la que se nombra a don José Vicente García Sestafe como Subdirector general del Consejo Superior de Estadística en el Instituto Nacional de Estadística.
Orden de 8 de octubre de 1991 por la que se nombra a don Juan Aracil Martín como Delegado en la Delegación Especial del Ministerio de Economía y Hacienda en RENFE.
Orden de 8 de octubre de 1991 por la que se nombra a don Antonio María Avila Alvarez como Vocal Asesor en el Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda.
Orden de 20 de septiembre de 1991 por la que se integra en el Cuerpo de Maestros a don Filiberto Burgos Torres como procedente de los cursillos de 1936.
Orden de 27 de septiembre de 1991 por la que se dispone el cese, por cambio de destino, de don Ramiro Castro Santamaría como Director provincial de Educación y Ciencia en Salamanca.
Orden de 1 de octubre de 1991 por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Ramona Rodríguez Hernández, que superó las pruebas selectivas convocadas por Orden de 21 de marzo de 1988 para ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.
Orden de 2 de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a los opositores que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de abril de 1989, para ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial.
Orden de 7 de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional a los aspirantes seleccionados que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 5 de abril de 1990, para ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial.
Orden de 8 de octubre de 1991 por la que se modifica la Orden de 19 de septiembre de 1991, por la que se adjudicaban nuevos destinos provisionales al profesorado de Bachillerato que solicitaba cambio de provincia.
Orden de 9 de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los opositores procedentes del concurso-oposición convocado por Orden de 5 de abril de 1990 para el acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Orden de 9 de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, a los opositores procedentes del concurso-oposición convocado por Orden de 5 de abril de 1990 para el acceso al Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Orden de 9 de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los opositores procedentes del concurso-oposición convocado por Orden de 5 de abril de 1990.
Orden de 9 de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas a los opositores procedentes del concurso-oposición convocado por Orden de 5 de abril de 1990.
Orden de 9 de octubre de 1991 por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas a los opositores procedentes del concurso-oposición convocado por Orden de 5 de abril de 1990.
Orden de 11 de octubre de 1991 por la que se cesa a don Luis Arranz Carro, Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Orden de 11 de octubre de 1991 por la que se nombra a don Mariano Zabía Lasala Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Resolución de 17 de agosto de 1991, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se nombra a doña María del Pilar Fernández Gallego Directora provincial de Economía y Comercio en Almería.
Resolución de 3 de octubre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Resolución de 3 de octubre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Auxiliares de Intervención de Puertos Francos de Canarias.
Resolución de 4 de octubre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Orden de 7 de octubre de 1991 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo, convocados a libre designación por Orden de 13 de mayo de 1991.
Orden de 7 de octubre de 1991 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo, convocados a libre designación por Orden de 27 de mayo de 1991.
Orden de 7 de octubre de 1991 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo, convocados a libre designación por Orden de 12 de julio de 1991.
Orden de 7 de octubre de 1991 por la que se hace pública la adjudicación parcial de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo, convocados a libre designación por Orden de 26 de abril de 1991.
Orden de 9 de octubre de 1991 por la que se dispone el cese de don Julio Camacho Muñoz como Subdirector general de Información y Documentación del Instituto de la Juventud.
Resolución de 26 de septiembre de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Salvador Camacho Pérez Catedrático de Escuela Universitaria, adscrito al área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar».
Resolución de 26 de septiembre de 1991, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don Luis Manuel Herrero Mateo Catedrático de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución de 26 de septiembre de 1991, de la Universidad de Cantabria, por la que se adjudica un puesto de libre designación, convocado por Resolución de 20 de junio de 1991.
Resolución de 30 de septiembre de 1991, de la Universidad de Valladolid, por la que se nombra Vocal del Consejo Social de esta Universidad.
Resolución de 1 de octubre de 1991, de la Uniersidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don Vicente Jesús Seguí Llinares Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería de los Procesos de Fabricación», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.
Resolución de 3 de octubre de 1991, de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Pilar Ruiz Martínez, del área de conocimiento de «Microbiología», en virtud de concurso.
Resolución de 4 de octubre de 1991, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Miguel Hermoso de Mendoza Salcedo Catedrático de Universidad.
Resolución de 4 de octubre de 1991, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco Leonardo Lisi Bereterbide Profesor titular de Universidad.
Resolución de 4 de octubre de 1991, de la Universidad de Extremadura, por la que se nombra a don Juan Bautista Sancho de Salas Catedrático de Universidad.
Resolución de 7 de octubre de 1991, de la Secretaría General del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.
Resolución de 1 de septiembre de 1991, del Ayuntamiento de Sarria (Lugo), por la que se hace público el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.
Resolución de 4 de septiembre de 1991, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 30 de septiembre de 1991, del Ayuntamiento de Lloseta (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de dos Policías Locales.
Resolución de 1 de octubre de 1991, de la Diputación Provincial de Almería, por la que se hace público el nombramiento de un Analista-Programador.
Resolución de 1 de octubre de 1991, de la Diputación Provincial de Valladolid, por la que se hace público el nombramiento de un Oficial Electricista.
Resolución de 1 de octubre de 1991, de la Diputación Provincial de Valladolid, por la que se hace público el nombramiento de un Coordinador del Departamento de Publicaciones.
Resolución de 1 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (Tenerife), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 1 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Sondika (Vizcaya), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 1 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial segundo Cerrajero.
Resolución de 2 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), por la que se hace público el nombramiento de un Arquitecto.
Resolución de 2 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), por la que se hace público el nombramiento de funcionarios.
Resolución de 4 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), por la que se hace pública la contratación de dos Conductores.
Resolución de 8 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por la que se hace público el nombramiento de un Guardia de la Policía Local.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid