Resolución de 23 de octubre de 1991, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se designan voluntarios especiales de La Legión.
Orden de 18 de octubre de 1991 por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.
Orden de 22 de octubre de 1991 por la que se nombra a doña Consuelo Sánchez Mas como Subdirectora general de Legislación e Inspección en la Dirección General de Transacciones Exteriores.
Orden de 22 de octubre de 1991 por la que se nombra a don Ramón Hugo Chaves Vidal como Subdirector general de Gestión de Transacciones con el Exterior en la Dirección General de Transacciones Exteriores.
Orden de 11 de octubre de 1991 que resuelve el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Secretaría General de Comunicaciones, convocado por Orden de 19 de julio de 1991.
Resolución de 7 de octubre de 1991, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se acuerda declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Pedro Salas Morey, en ejecución de sentencia.
Resolución de 10 de octubre de 1991, de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que se acepta la renuncia a su condición de funcionaria del Cuerpo de Ayudantes Postales de Telecomunciación, A15TC-1961, de doña María Pilar Revuelto Gil.
Resolución de 16 de octubre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace público el nombramiento, por el sistema de libre designación, de la funcionario doña María Manuela Pérez Ramiro para el puesto de trabajo de Secretaria del Director general de Recursos Humanos.
Resolución de 1 de octubre de 1991, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese en el cargo de Vocal del Consejo Social de esta Universidad de don Joaquín Gómez-Pantoja Cumplido.
Resolución de 7 de octubre de 1991, de la Universidad de las islas Baleares, por la que se nombra, en virtud de concurso de méritos, a don Pío Tur Mayans Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical».
Resolución de 7 de octubre de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Fernando Alvarez Márquez Catedrático de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Química Analítica», adscrito al Departamento Química Analítica.
Resolución de 7 de octubre de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Ana María Frías Navarrete Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Filología Española», adscrita al Departamento Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filologías Integradas.
Resolución de 7 de octubre de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Rosario Gutiérrez Cordero Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión Musical», adscrita al Departamento Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Resolución de 7 de octubre de 1991, de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Salvador Ramírez Gómez Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adscrita al Departamento Derecho Constitucional y Financiero.
Resolución de 8 de octubre de 1991, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña Benedicta Rivero Suárez Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Medieval».
Resolución de 10 de octubre de 1991, de la Universidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don Angel Ramón Gutiérrez Ortega Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Cirugía».
Resolución de 17 de octubre de 1991, de la Universidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a doña María Mercedes Torrevejano Parra Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento de «Filosofía».
Resolución de 3 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Tabernes Blanques (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Resolución de 3 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Villar de Rena (Badajoz), por la que se hace público el nombramiento de un Auxiliar de Administración General.
Resolución de 9 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Ses Salines (Baleares), por la que se hace público el nombramiento de un Oficial de la Policía local.
Resolución de 11 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Haro (La Rioja), por la que se hace público el nombramiento de dos Guardias de la Policía local.
Resolución de 11 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Siero (Asturias), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid