Orden de 23 de octubre de 1991 por la que se dispone el cese, a petición propia, como Gerente territorial de Castilla y León en Burgos de don Jesús Llarena Conde.
Orden de 16 de octubre de 1991 por la que se nombran Inspectores generales de Servicio en la Inspección General de Servicios de la Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas a don Salvador Fernández Bermúdez, don Joaquín Salvador Ruiz López y don Angel Luis Guirao García.
Resolución de 11 de octubre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se integra en el Cuerpo Auxiliar de la Administración Civil del Estado a doña Mercedes Bonaba Nchaso.
Orden de 22 de octubre de 1991 por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo en el Ministerio de Sanidad y Consumo convocados a libre designación por Orden de 16 de agosto de 1991.
Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se dispone el cese de don Alberto Infante Campos como Subdirector general de Relaciones Internacionales.
Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se dispone el cese de don José Angel Oñorbe de Torre como Subdirector general de Salud del Instituto de Salud «Carlos III».
Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Rafael Barnuevo Hervás como Subdirector general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de doña Asunción Prieto Orzanco como Subdirectora general de Información y Estadísticas Sanitarias.
Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Francisco Sevilla Pérez como Subdirector general de Planificación de la Asistencia Sanitaria.
Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don José Angel Oñorbe de Torre como Subdirector general de la Alta Inspección.
Orden de 29 de octubre de 1991 por la que se dispone el nombramiento de don Alberto Infante Campos como Jefe del Gabinete Técnico en la Secretaría General para el Sistema Nacional de Salud.
Resolución de 17 de octubre de 1991, del Ayuntamiento de Bocairent (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Administrativo de Administración General.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid