Orden de 18 de octubre de 1991 por la que se modifica la del 24 de octubre de 1990, que resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, correspondientes a los Cuerpos Especial Masculino, Especial Femenino y de Ayudantes, Escalas Masculina y Femenina, todos ellos de Instituciones Penitenciarias.
Orden de 24 de octubre de 1991 por la que se dispone el nombramiento, por el sistema de libre designación, de don José Felipe Martos Grueso como Director del establecimiento penitenciario de Burgos, nivel 26, correspondiente a los Servicios Periféricos de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios.
Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 1991, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Especial de Auxiliares de Intervención de Puertos Francos de Canarias.
Orden de 21 de octubre de 1991 por la que se adjudican los puestos de trabajo adscritos a los grupos B, C y D en el Ministerio de Cultura y sus Organismos autónomos, relativos al concurso general de méritos convocado por Orden de 1 de septiembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado» del 13).
Orden de 30 de octubre de 1991 por la que se nombra a don Ramón Romero Cabot Subdirector general de Información e Investigación del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Orden de 14 de octubre de 1991 por la que se resuelve parcialmente la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, correspondiente a la Orden de 23 de agosto de 1991.
Resolución de 12 de noviembre de 1991, de la Universidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular de Universidad en el área de «Derecho Administrativo» a don Juan Francisco Mestre Delgado.
Resolución de 12 de noviembre de 1991, de la Universidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de Universidad a doña Elena María Maestro Zaldívar.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid