Real Decreto 1774/1991, de 13 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en la República de Letonia a don Antonio Serrano de Haro Medialdea.
Real Decreto 1775/1991, de 13 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en el Estado de Bahrein a don César Alba y Fúster.
Real Decreto 1776/1991, de 13 de diciembre, por el que se designa Embajador de España en la República Democrática Popular de Etiopía a don José María Iparraguirre Thomas.
Orden de 22 de noviembre de 1991 por la que se nombra a don Ernesto Jesús Veres Ferrer Jefe del Servicio de Coordinación y Asistencia Tecnica de Valencia
Orden de 29 de noviembre de 1991 por la que se dispone el cese de don José Ignacio Cases Méndez como Vocal Asesor Jurídico-Laboral en la Secretaría General de Comunicaciones.
Orden de 29 de noviembre de 1991 por la que se dispone el cese de don José María Peña Vázquez como Vocal Asesor en la Secretaría General de Comunicaciones.
Resolución de 29 de noviembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace público el nombramiento, por el sistema de libre designación, de la funcionaria doña Isabel Narbona García para el puesto de trabajo de Jefe de la Secretaría del Presidente de la Junta del Puerto de Málaga.
Corrección de erratas de la Resolución de 27 de noviembre de 1991, de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación.
Orden de 20 de noviembre de 1991 por la que se integra en el Cuerpo de Maestros a don Antonio Revuelta Fernández como procedente del Plan Profesional de 1931.
Resolución de 2 de diciembre de 1991, de la Dirección General de Personal, por la que se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto Nacional de la Seguridad Social), convocado a libre designación por Orden de 12 de septiembre de 1991.
Orden de 27 de noviembre de 1991 por la que se nombra Subdirector general adjunto de la Subdirección General de Coordinación Informática en el Ministerio para las Administraciones Públicas a don Pedro Martín Jurado.
Resolución de 22 de noviembre de 1991, de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Educación Física y Deportiva», Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal a don Juan Manuel Sánchez Pérez.
Resolución de 3 de diciembre de 1991, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), por la que se hace público el nombramiento de un Jefe de Area de Explotación.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid